J. Staněk, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
J. Staněk, spol. s r.o. (25957392) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 250, 50361 Lovčice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 8. 2001 a je stále aktivní. J. Staněk, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o J. Staněk, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro J. Staněk, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 7. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17390 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25957392 | |
Jméno: | J. Staněk, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.8.2001 |
Zapsána dne: | 7.8.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 250, Lovčice 50361, Česká republika | 5.9.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní | 7.8.2001 |
Jednatel | Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 |
Adresa | 250, 50361 Lovčice |
Jednatel | Ilona Staňková |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 |
Adresa | 250, 50361 Lovčice |
Jednatel | Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2001 do 5.9.2014 |
Adresa | 250, 50361 Lovčice |
Jednatel | Ilona Staňková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2001 do 5.9.2014 |
Adresa | 250, 50361 Lovčice |
Jednatel | Pavel Líbal |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2001 do 26.6.2006 |
Adresa | Pražská 172/IV, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
Jednatel | Edita Adámková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2001 do 26.6.2006 |
Adresa | Rooseveltova 290/III, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
IČO (identifikační číslo): | 25957392 |
---|---|
Jméno: | J. Staněk, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 8. 2001 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 8. 2001 |
IČO: | 25957392 |
---|---|
Firma: | J. Staněk, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Lovčice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 8. 2001 |
Sídlo: | 250, Lovčice 50361 |
---|
Silniční nákladní doprava |