J plus R stav s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
J plus R stav s.r.o. (25479521) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cajthamlova 51, 41761 Bystřany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 2003 a je stále aktivní. J plus R stav s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o J plus R stav s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro J plus R stav s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 12. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20071 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25479521 | |
Jméno: | T-KONSTRUKT spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.12.2003 |
Zapsána dne: | 3.12.2003 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cajthamlova 51, Bystřany 41761, Česká republika | 20.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Doubravská 200/2, Teplice 41501, Česká republika | 23.4.2018 - 20.2.2020 |
Adresa: | Masarykova třída 915/31, Teplice 41501, Česká republika | 5.1.2015 - 23.4.2018 |
Adresa: | Chelčického 2165/7, Teplice 41501, Česká republika | 19.3.2013 - 5.1.2015 |
Adresa: | Zelená 2870, Teplice 41501, Česká republika | 12.10.2012 - 19.3.2013 |
Adresa: | Husitská 212/17, Krupka 41741, Česká republika | 3.12.2003 - 12.10.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.12.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 5.12.2012 - 12.12.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 26.10.2010 - 24.7.2014 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 21.2.2004 - 24.7.2014 |
zednictví | 3.12.2003 - 24.7.2014 |
specializované stavební činnosti | 3.12.2003 - 12.12.2014 |
specializovaný maloobchod | 3.12.2003 - 12.12.2014 |
Jednatel | Jakub Cajthaml |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2021 |
Adresa | Nemocniční 1173/4, 41901 Duchcov |
Jednatel | Jakub Cajthaml |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2020 do 20.8.2021 |
Adresa | Nemocniční 1172/3, 41901 Duchcov |
Jednatel | Miloslav Chlupsa |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2014 do 20.2.2020 |
Adresa | Na Hampuši 85, 41723 Košťany |
Jednatel | Petr Müller |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2012 do 5.1.2015 |
Adresa | kpt. Jaroše 1616/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Jiří Vitko |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2015 do 5.1.2015 |
Adresa | náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Miloslav Chlupsa |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2003 do 21.5.2014 |
Adresa | Husitská 212/17, Krupka |
IČO (identifikační číslo): | 25479521 |
---|---|
Jméno: | J plus R stav s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 12. 2003 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Cajthamlova 51, Bystřany 41761 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 9. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 31. 7. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 31. 7. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2010 |
Zánik oprávnění | 31. 7. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Cajthaml |
---|
IČO: | 25479521 |
---|---|
Firma: | J plus R stav s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Bystřany |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 12. 2003 |
Sídlo: | Cajthamlova 51, Bystřany 41761 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |