J.J.STAV s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
J.J.STAV s.r.o. (44792514) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jaromírova 497/20, 12800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 1991 a je stále aktivní. J.J.STAV s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o J.J.STAV s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro J.J.STAV s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5894 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44792514 | |
Jméno: | J.J.STAV s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.12.1991 |
Zapsána dne: | 13.12.1991 | |
Datum uzavření spol. smlouvy: 13.11.1991 | 13.12.1991 |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.10.2000 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.12.1991 - 30.10.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jaromírova 497/20, Praha 12800, Česká republika | 6.2.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Jaromírova 20, Praha 2 , Česká republika | 21.4.1997 - 6.2.2015 |
Adresa: | Štúrova 1417, Praha 4 , Česká republika | 18.2.1993 - 21.4.1997 |
Adresa: | Pšenčíkova 677, Praha 4 14200, Česká republika | 13.12.1991 - 18.2.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny | 6.2.2015 |
Opravy silničních vozidel | 6.2.2015 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 6.2.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.2.2015 |
obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu | 17.3.1999 |
opravy motorových vozidel | 17.3.1999 - 6.2.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 17.3.1999 - 6.2.2015 |
činnost realitní kanceláře | 17.3.1999 - 6.2.2015 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 17.3.1999 - 6.2.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle ust. § 4 živnostenského zákona | 17.3.1999 - 6.2.2015 |
Stavitel. | 18.2.1993 - 17.3.1999 |
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení. | 18.2.1993 - 6.2.2015 |
-stavební práva tj. pomocná stavební výroba a hlavní stavební vý- roba | 13.12.1991 - 18.2.1993 |
-opravárenská činnost automobilů a mechanismů | 13.12.1991 - 18.2.1993 |
-zprostředkovatelská, obchodní, výrobní a poradenská činnost | 13.12.1991 - 18.2.1993 |
-koupě, pronájem a prodej realit | 13.12.1991 - 18.2.1993 |
-poradenská činnost v oboru nemovitostí, provádění odhadů nemovi- tostí | 13.12.1991 - 18.2.1993 |
Jednatel | Jan Juránek |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2021 |
Adresa | Jugoslávská 481/12, 12000 Praha |
jednatel | Jan Juránek |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2022 |
Adresa | K lesu 500/29, 14200 Praha |
jednatel | Jaroslava Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2010 |
Adresa | Darwinova 1888, 14300 Praha 4 |
Jednatel | Jan Juránek |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.1997 do 10.9.2021 |
Adresa | Jugoslávská 12, Praha 2 |
Jednatel | Jaroslava Juránková |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2000 do 30.9.2010 |
Adresa | Vikova 1142, 14000 Praha 4 |
Jednatel | Jan Juránek |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.1993 do 21.4.1997 |
Adresa | Pšenčíkova 677, Praha 4 |
Jan Juránek | |
Ve funkci | od 13.12.1991 do 18.2.1993 |
Adresa | , |
IČO (identifikační číslo): | 44792514 |
---|---|
Jméno: | J.J.STAV s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Jaromírova 497/20, Praha 12800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 4. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 4. 1998 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 4. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 4. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 4. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslava Martínková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Juránek |
IČO: | 44792514 |
---|---|
Firma: | J.J.STAV s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 12. 1991 |
Sídlo: | Jaromírova 497/20, Praha 12800 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |