J & J Properties s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
J & J Properties s.r.o. v likvidaci (63667851) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mostecká 273/21, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 5. 1995 a je stále aktivní. J & J Properties s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o J & J Properties s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro J & J Properties s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 5. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37529 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63667851 | |
Jméno: | VLAMAR, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.5.1995 |
Zapsána dne: | 22.5.1995 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 1410/2023-5 ze dne 12.10.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 11.11.2023. | 4.1.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.10.2018 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.5.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mostecká 273/21, Praha 11800, Česká republika | 16.10.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Českomoravská 1308/1, Praha 19000, Česká republika | 2.11.2016 - 16.10.2018 |
Adresa: | Českomoravská 1308/1, Praha 19000, Česká republika | 31.10.1996 - 2.11.2016 |
Adresa: | Jetelová 2857/3, Praha 10600, Česká republika | 22.5.1995 - 31.10.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.10.2018 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uved. v přílohách zák.č. 455/91 Sb. | 22.5.1995 - 16.10.2018 |
jednatel | Johana Arletová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2023 |
Adresa | Celetná 554/4, 11000 Praha |
jednatel | Johana Brzobohatá |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2022 do 2.6.2023 |
Adresa | Celetná 554/4, 11000 Praha |
jednatel | Pavel Kumžák |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2021 do 13.4.2022 |
Adresa | Bolívarova 2073/12, 16900 Praha |
jednatel | Zdeněk Kuneš |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 do 16.2.2021 |
Adresa | Molákova 583/24, 18600 Praha |
jednatel | Ivana Johanesová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2018 do 25.3.2020 |
Adresa | Šaldova 219/1, 18600 Praha |
Jednatel | Vladislav Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2014 do 12.5.2015 |
Adresa | Ostravská 621, 19900 Praha |
Jednatel | Vladislav Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1995 do 6.2.2014 |
Adresa | Vackova 1540/2, 15500 Praha |
Jednatel | Martin Med |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1995 do 31.10.1996 |
Adresa | Jetelová 2857/3, 10600 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 63667851 |
---|---|
Jméno: | J & J Properties s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 5. 1995 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Mostecká 273/21, Praha 11800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 5. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Kuneš |
---|
IČO: | 63667851 |
---|---|
Firma: | J & J Properties s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 5. 1995 |
Sídlo: | Mostecká 273/21, Praha 11800 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |