J&J PORTIMEX s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
J&J PORTIMEX s.r.o. (49788728) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 29, 34021 Javor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 1994 a je stále aktivní. J&J PORTIMEX s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o J&J PORTIMEX s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro J&J PORTIMEX s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 2. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4636 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49788728 | |
Jméno: | J&J PORTIMEX s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.2.1994 |
Zapsána dne: | 1.2.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.2.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 29, Javor 34021, Česká republika | 3.6.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Jateční 448/16, Cheb 35002, Česká republika | 24.7.2007 - 3.6.2013 |
Adresa: | Čapkova 1652/8, Cheb 35002, Česká republika | 9.6.2005 - 24.7.2007 |
Adresa: | Čapkova 8, Cheb , Česká republika | 1.2.1994 - 9.6.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 9.6.2005 |
specializovaný maloobchod | 9.6.2005 |
realitní činnost | 9.6.2005 |
provádění veřejných dražeb | 9.6.2005 - 29.7.2013 |
zasilatelství | 14.10.1997 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné včetně nákupu a prodeje nemovitostí | 1.2.1994 - 9.6.2005 |
jednatel | Jana Vildová |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 |
Adresa | Karoliny Světlé 315/3, 11000 Praha |
jednatel | Barbora Kolerusová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | Jaselská 599/30, 16000 Praha |
jednatel | Barbora Kolerusová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2022 do 22.2.2023 |
Adresa | Šmeralova 933/24, 17000 Praha |
jednatel | Barbora Kolerusová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 do 3.8.2022 |
Adresa | Karoliny Světlé 315/3, 11000 Praha |
jednatel | Barbora Vildová |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 do 27.7.2022 |
Adresa | Karoliny Světlé 315/3, 11000 Praha |
Jednatel | Jaroslav Vild |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.1994 do 6.2.2013 |
Adresa | Čapkova 8, 35002 Cheb |
Jednatel | Jana Denková |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.1994 do 14.10.1997 |
Adresa | Lomená 2, 35002 Cheb |
IČO (identifikační číslo): | 49788728 |
---|---|
Jméno: | J&J PORTIMEX s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 29, Javor 34021 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 21. 6. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Barbora Vildová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jana Vildová |
IČO: | 49788728 |
---|---|
Firma: | J&J PORTIMEX s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Javor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 2. 1994 |
Sídlo: | 29, Javor 34021 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |