J.A.N., s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
J.A.N., s.r.o. (25628658) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U prosecké školy 864/2e, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1997 a je stále aktivní. J.A.N., s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o J.A.N., s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro J.A.N., s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 12. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 56153 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25628658 | |
Jméno: | J.A.N., s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.12.1997 3.12.1997 |
Zapsána dne: | 3.12.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U prosecké školy 864/2e, Praha 9 19000, Česká republika | 11.11.2013 |
---|---|---|
Adresa: | U prosecké školy 864/2e, Praha 19000, Česká republika | 11.11.2013 |
Adresa: | Litavská 604, Praha 9 19600, Česká republika | 3.12.1997 - 11.11.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ) | 9.1.2006 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.12.1997 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 3.12.1997 |
činnost realitní kanceláře | 3.12.1997 |
jednatel | Anna Slavíčková |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 |
Adresa | U prosecké školy 864/2e, 19000 Praha |
Jednatel | Zdeněk Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2013 |
Adresa | Litavská 604/10, 19600 Praha |
Jednatel | ing. Zdeněk Slavíček r.č. 590428/0300 |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 26.11.2013 |
Adresa | Litavská 604, 19600 Praha 9 |
Jednatel | Anna Slavíčková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 11.11.2013 |
Adresa | Litavská 604, 19600 Praha 9 |
Jednatel | ing. Zdeněk Slavíček r.č. 590428/0300 |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 11.11.2013 |
Adresa | Litavská 604, 19600 Praha 9 |
Jednatel | ing. Zdeněk Slavíček r.č. 590428/0300 |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 3.12.1997 |
Adresa | Litavská 604, 19600 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 25628658 |
---|---|
Jméno: | J.A.N., s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 12. 1997 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U prosecké školy 864/2, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 11. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Anna Slavíčková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Slavíček |
IČO: | 25628658 |
---|---|
Firma: | J.A.N., s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 12. 1997 |
Sídlo: | U prosecké školy 864/2, Praha 19000 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |