IZOTEC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IZOTEC s.r.o. (49245121) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Turnovského 497/2, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 5. 1993 a je stále aktivní. IZOTEC s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o IZOTEC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IZOTEC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 5. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20656 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49245121 | |
Jméno: | IZOTEC s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.5.1993 |
Zapsána dne: | 26.5.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 5.9.2014 - 11.8.2016 | |
Založení společnosti: společenskou smlouvou ze dne 22. 3. 1993. | 26.5.1993 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.5.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Turnovského 497/2, Praha 10 10000, Česká republika | 23.3.2004 |
---|---|---|
Adresa: | K Noskovně 420, Praha 6 16400, Česká republika | 1.11.2000 - 23.3.2004 |
Adresa: | Vaníčkova 5 , Praha 6-Strahov , Česká republika | 26.5.1993 - 1.11.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.9.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1.11.2000 |
marketing, propagace, reklama | 2.3.1994 - 1.11.2000 |
realitní kancelář | 26.5.1993 - 1.11.2000 |
cestovní kancelář | 26.5.1993 - 1.11.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 26.5.1993 - 5.9.2014 |
jednatel | Milan Žourek |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Na Cihlářce 3062/8, 15000 Praha |
jednatel | ing. Pavel Skřivan |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2016 |
Adresa | Hrušovská 371/43, 10200 Praha |
jednatel | Milan Žourek |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2000 do 17.8.2021 |
Adresa | Na Cihlářce 3062/8, Praha 5 |
jednatel | ing. Pavel Skřivan |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2002 do 13.8.2016 |
Adresa | Hrušovská 43, Praha 10 |
jednatel | ing. Štěpán Bareš |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2000 do 11.8.2016 |
Adresa | Sulova 1245, Praha 5 |
jednatel | Radek Lassig |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1993 do 17.12.2002 |
Adresa | K Noskovně 420 , Praha 6-Nebušice |
jednatel | ing. Pavel Skřivan |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2000 do 17.12.2002 |
Adresa | Bulharská 622/2, Praha 10 |
jednatel | ing. Semir Boughattas |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1993 do 1.11.2000 |
Adresa | Litvínovova 441 , Praha 10-Horní Měcholupy |
jednatel | int. Miloš Lassig |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1993 do 1.11.2000 |
Adresa | Koberkova 1259 , Praha 9-Kyje |
jednatel | Fathi Ben Noureddine Moualhi |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1994 do 1.11.2000 |
Adresa | Vaníčkova 5, Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 49245121 |
---|---|
Jméno: | IZOTEC s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 5. 1993 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Turnovského 497/2, Praha 10000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 7. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 5. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 27. 11. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 27. 11. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Žourek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | ing. Pavel Skřivan |
IČO: | 49245121 |
---|---|
Firma: | IZOTEC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 5. 1993 |
Sídlo: | Turnovského 497/2, Praha 10000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Nespecializovaný velkoobchod |