IZOSTOK ,s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IZOSTOK ,s.r.o. (63992418) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žitomírská 498/8, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 8. 1995 a je stále aktivní. IZOSTOK ,s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o IZOSTOK ,s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IZOSTOK ,s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 8. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 39076 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63992418 | |
Jméno: | IZOSTOK ,s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.8.1995 |
Zapsána dne: | 4.8.1995 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 24.6.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.6.2014 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.8.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žitomírská 498/8, Praha 10 10100, Česká republika | 30.8.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Žitomírská 8 , Praha 10-Vršovice , Česká republika | 4.8.1995 - 30.8.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zámečnictví, nástrojářství | 24.6.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.6.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 30.8.2002 |
izolatérství | 30.8.2002 |
správa a údržba nemovitostí | 30.8.2002 - 24.6.2014 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 30.8.2002 - 24.6.2014 |
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy | 30.8.2002 - 24.6.2014 |
agenturní činnost v oblasti kultury a umění | 30.8.2002 - 24.6.2014 |
maloobchod se smíšeným zbožím | 30.8.2002 - 24.6.2014 |
specializovaný maloobchod | 30.8.2002 - 24.6.2014 |
velkoobchod | 30.8.2002 - 24.6.2014 |
realitní činnost | 30.8.2002 - 24.6.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží,které je uvedeno v příl.2-3 zákl.č.455/91 Sb. a tímto zák.vyloučeného. | 4.8.1995 - 30.8.2002 |
provádění tepelných a hlukových izolací | 4.8.1995 - 30.8.2002 |
zámečnictví | 4.8.1995 - 24.6.2014 |
jednatel | Renáta Tunklová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1997 |
Adresa | Žitomírská 8, Praha 10-Vršovice |
jednatel | Ivan Tunkl |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 |
Adresa | Žitomírská 498/8, 10100 Praha |
jednatel | Renáta Tunklová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2023 |
Adresa | Bílkova 869/12, 11000 Praha |
jednatel | Renáta Tunklová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2018 do 24.6.2023 |
Adresa | Nad Školou 281, 28166 Jevany |
jednatel | Renáta Tunklová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 27.7.2018 |
Adresa | 281, 28166 Jevany |
jednatel | Renáta Tunklová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2018 do 11.7.2018 |
Adresa | Žitomírská 8, Praha 10-Vršovice |
jednatel | Renáta Tunklová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 9.7.2018 |
Adresa | Kociánka 281, 28166 Jevany |
jednatel | Ivan Tunkl |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1997 do 24.6.2014 |
Adresa | Přátelství 903, 10400 Praha 10-Uhříněves |
jednatel | Renáta Tunklová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1997 do 24.6.2014 |
Adresa | Žitomírská 8, Praha 10-Vršovice |
jednatel | Ivan Tunkl |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1997 do 30.8.2002 |
Adresa | Pražského 605, 15200 Praha 5-Hlubočepy |
jednatel | Ivan Tunkl St. |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1995 do 16.7.1997 |
Adresa | Pražského 605 , Praha 5-Hlubočepy |
jednatel | Ivan Tunkl Ml. |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1995 do 16.7.1997 |
Adresa | Přátelství 903 , Praha 10-Uhříněves |
jednatel | Renáta Náhunková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1995 do 16.7.1997 |
Adresa | Žitomírská 8 , Praha 10-Vršovice |
IČO (identifikační číslo): | 63992418 |
---|---|
Jméno: | IZOSTOK ,s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 8. 1995 |
Celkový počet živností: | 17 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Žitomírská 498/8, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Tunkl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Renáta Tunklová |
IČO: | 63992418 |
---|---|
Firma: | IZOSTOK ,s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 8. 1995 |
Sídlo: | Žitomírská 498/8, Praha 10100 |
---|
Výroba zámků a kování |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní stavební instalace |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |