IZOL-KOM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IZOL-KOM s.r.o. (28581911) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 300, 73936 Sedliště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 2009 a je stále aktivní. IZOL-KOM s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o IZOL-KOM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IZOL-KOM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33003 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28581911 | |
Jméno: | IZOL-KOM DIAMANT s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.3.2009 |
Zapsána dne: | 27.3.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.4.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 300, Sedliště 73936, Česká republika | 6.2.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 367, Sedliště 73936, Česká republika | 25.2.2016 - 6.2.2024 |
Adresa: | Ostravská 26, Sviadnov 73925, Česká republika | 27.3.2009 - 25.2.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků | 6.2.2024 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 6.2.2024 |
Velkoobchod a maloobchod | 6.2.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.3.2009 - 6.2.2024 |
jednatel | Bc. Kateřina Wrublová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2021 |
Adresa | 300, 73936 Sedliště |
jednatel | Bc. Kateřina Wrublová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 5.8.2021 |
Adresa | 300, 73936 Sedliště |
jednatel | Aneta Nitrová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 12.12.2016 |
Adresa | Rybářská 379, 73925 Sviadnov |
jednatel | Jaroslava Nitrová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 do 16.3.2011 |
Adresa | Rybářská 379, 73925 Sviadnov |
jednatel | MVDr. Monika Šrubařová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 do 16.3.2011 |
Adresa | El. Krásnohorské 188, 73801 Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 28581911 |
---|---|
Jméno: | IZOL-KOM s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 3. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 300, Sedliště 73936 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 3. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Kateřina Wrublová |
---|
IČO: | 28581911 |
---|---|
Firma: | IZOL-KOM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Sedliště |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 3. 2009 |
Sídlo: | 300, Sedliště 73936 |
---|
Ostatní těžba a dobývání j. n. |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |