IVT, spol. s r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IVT, spol. s r.o. "v likvidaci" (46962450) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 7. 1992 a je stále aktivní. IVT, spol. s r.o. "v likvidaci" má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o IVT, spol. s r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IVT, spol. s r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6458 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46962450 | |
Jméno: | IVT, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.7.1992 |
Zapsána dne: | 9.7.1992 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 3. 2024, které nabylo právní moci dne 24. 4. 2024, č.j. 50 Cm 328/2023-24, byl společnosti jmenován nový likvidátor. | 24.5.2024 | |
Právní forma právnické osoby : společnost s ručením omezeným | 9.7.1992 - 28.11.1994 | |
Základní jmění : 105.000 Kčs | 9.7.1992 - 23.3.2000 | |
Výše vkladů a rozsah jejich splacení : - Jiří Doležal, Brno, Bochořákova 7 peněžní vklad 35.000,-Kčs, splaceno 20.000,-Kčs - Karel Hamerník, Brno, Zikova 32 peněžní vklad 35.000,-Kčs, splaceno 20.000,-Kčs - ing. Michal Unzeitig, Brno, Chudobova 15 peněžní vklad 35.000,-Kčs, splaceno 20.000,-Kčs | 9.7.1992 - 23.3.2000 | |
Jednatelé jednají jménem společnosti každý samostatně. Podepisují se tak, že k názvu společnosti připojí jeden z nich svůj podpis. | 9.7.1992 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.3.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Charbulova 117/166, Brno 61800, Česká republika | 28.11.1994 |
---|---|---|
Adresa: | Tkalcovská 869/1, Brno 60200, Česká republika | 23.7.1993 - 28.11.1994 |
Adresa: | Tjalcovská , Brno , Česká republika | 9.7.1993 - 23.7.1993 |
Adresa: | Chudobova 2314/15, Brno 61500, Česká republika | 9.7.1992 - 9.7.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- činnost organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví - provádění bytových a občanských staveb - topenářství - revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob - vodoinstalatérství - automatizované zpracování dat | 23.3.2000 |
- činnost organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví - provádění bytových a občanských staveb - výroba, instalace a opravy ústředního vytápění - revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob - vodoinstalatérství - automatizované zpracování dat | 9.7.1992 - 23.3.2000 |
jednatel | Karel Hamerník |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2000 |
Adresa | Náměstí Karla IV. 21/23, 62800 Brno |
jednatel | Jiří Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1992 |
Adresa | Bochořákova 2535/7, 61600 Brno |
jednatel | Ing. Michal Unzeitig |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2015 |
Adresa | Marie Pujmanové 281/4, 60200 Brno |
jednatel | ing. Michal Unzeitig |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2014 do 25.2.2015 |
Adresa | Chudobova 2314/15, 61500 Brno |
jednatel | ing. Michal Unzeitig |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1992 do 17.4.2014 |
Adresa | Chudobova 2314/15, 61500 Brno |
jednatel | Karel Hamerník |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1992 do 23.3.2000 |
Adresa | Zikova 2118/32, 62800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 46962450 |
---|---|
Jméno: | IVT, spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 7. 1992 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 2. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 2. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 2. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 2. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Doležal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Karel Hamerník |
IČO: | 46962450 |
---|---|
Firma: | IVT, spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Černovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 7. 1992 |
Sídlo: | Charbulova 117/166, Brno 61800 |
---|
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Informační činnosti |
Poradenství v oblasti řízení |