IVO servis s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IVO servis s.r.o. (27187781) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Havlíčkova 4, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 10. 2004 a je stále aktivní. IVO servis s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o IVO servis s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IVO servis s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 10. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 102976 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27187781 | |
Jméno: | IVO servis s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.10.2004 |
Zapsána dne: | 14.10.2004 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.10.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 4, Beroun 26601, Česká republika | 14.10.2004 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu | 14.10.2004 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 14.10.2004 |
překladatelská a tlumočnická činnost | 14.10.2004 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 14.10.2004 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 14.10.2004 |
Jednatel | Ngoc Tuan Tran |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2024 |
Adresa | Dobronická 70/21, 14200 Praha |
jednatel | Van Hoi Nguyen |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2004 |
Adresa | 9. května 151/29, 26801 Hořovice |
Jednatel | Ngoc Tuan Tran |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 do 5.6.2024 |
Adresa | Čimelická 957/1, 14200 Praha |
jednatel | Bao Ngoc Nguyen |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2004 do 28.12.2016 |
Adresa | Palackého náměstí 252/5, 26801 Hořovice |
IČO (identifikační číslo): | 27187781 |
---|---|
Jméno: | IVO servis s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 10. 2004 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Havlíčkova 4, Beroun 26601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 10. 2004 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 10. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Van Hoi Nguyen |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ngoc Tuan Tran |
IČO: | 27187781 |
---|---|
Firma: | IVO servis s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 10. 2004 |
Sídlo: | Havlíčkova 4, Beroun 26601 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Vydávání softwaru |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |