IVK Loko s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IVK Loko s.r.o. (28941608) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jáchymova 26/2, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 8. 2009 a je stále aktivní. IVK Loko s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o IVK Loko s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IVK Loko s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 154643 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28941608 | |
Jméno: | IVK Loko s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.8.2009 |
Zapsána dne: | 7.8.2009 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 26.5.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.5.2014 |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.8.2022 | |
Základní kapitál | 15 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.5.2017 - 10.8.2022 | |
Základní kapitál | 37 571 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.8.2014 - 2.5.2017 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.8.2009 - 13.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jáchymova 26/2, Praha 11000, Česká republika | 20.7.2021 |
---|---|---|
Adresa: | U Půjčovny 953/4, Praha 1 11000, Česká republika | 29.3.2010 - 20.7.2021 |
Adresa: | Jáchymova 26/2, Praha 1 11000, Česká republika | 7.8.2009 - 29.3.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 26.5.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.3.2010 |
jednatel | Veronika Březová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2022 |
Adresa | Machkova 2128/5, 14900 Praha |
jednatel | Ing. Vladimír Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 20.5.2022 |
Adresa | Navigátorů 609/27, 16100 Praha |
jednatel | Ing. Vladimír Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2010 do 3.9.2015 |
Adresa | Navigátorů 609/27, 16100 Praha 6 |
jednatel | Eva Nekvasilová |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2009 do 28.4.2010 |
Adresa | Královická 1687, 25001 Brandýs nad Labem |
jednatel | Dina Lašová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2009 do 3.12.2009 |
Adresa | Jalodvorská 2013/40, 14200 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 28941608 |
---|---|
Jméno: | IVK Loko s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 8. 2009 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | U půjčovny 953/4, Praha 11000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 3. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Kříž |
---|
IČO: | 28941608 |
---|---|
Firma: | IVK Loko s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 8. 2009 |
Sídlo: | Jáchymova 26/2, Praha 11000 |
---|
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |