IVATOM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IVATOM s.r.o. (27824225) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Daliborova 424/21, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 1. 2008 a je stále aktivní. IVATOM s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o IVATOM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IVATOM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 52781 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27824225 | |
Jméno: | IVATOM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.1.2008 |
Zapsána dne: | 7.1.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Daliborova 424/21, Ostrava 70900, Česká republika | 7.1.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu a služeb | 7.1.2008 |
správa a údržba nemovitostí | 7.1.2008 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 7.1.2008 |
jednatel | Tomáš Pěčonka |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 |
Adresa | V družstvu 1226, 73934 Šenov |
jednatel | Tomáš Pěčonka |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2016 do 7.9.2023 |
Adresa | V družstvu 1226, 73934 Šenov |
jednatel | Tomáš Pěčonka |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2008 do 20.4.2016 |
Adresa | Slévárenská 427/22, 70900 Ostrava |
jednatel | Ivana Kubová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2008 do 1.8.2008 |
Adresa | Slévárenská 427/22, 70900 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 27824225 |
---|---|
Jméno: | IVATOM s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 1. 2008 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Daliborova 424/21, Ostrava 70900 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 10. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Pěčonka |
---|
IČO: | 27824225 |
---|---|
Firma: | IVATOM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 1. 2008 |
Sídlo: | Daliborova 424/21, Ostrava 70900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |