Ivana Bíbová s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ivana Bíbová s.r.o. (26810824) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykova třída 858, 73514 Orlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 2003 Ivana Bíbová s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Ivana Bíbová s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ivana Bíbová s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25624 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26810824 | |
Jméno: | Ivana Bíbová s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.7.2003 |
Zapsána dne: | 1.7.2003 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.5.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.7.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova třída 858, Orlová 73514, Česká republika | 11.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Okružní 988, Orlová 73514, Česká republika | 12.5.2014 - 11.11.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Velkoobchod a maloobchod Zasilatelství a zastupování v celním řízení | 14.11.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.5.2014 - 14.11.2023 |
zasílatelství | 1.7.2003 - 12.5.2014 |
jednatel | Ivana Bíbová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2014 |
Adresa | Masarykova třída 1015, 73514 Orlová |
jednatel | Ivana Bíbová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2003 do 12.5.2014 |
Adresa | Masarykova třída 1015, Orlová |
IČO: | 26810824 |
---|---|
Firma: | Ivana Bíbová s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Orlová |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 7. 2003 |
Sídlo: | Masarykova třída 858, Orlová 73514 |
---|
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |