Ivan Kozychko má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ivan Kozychko (66031591) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Riegrova 337/4, 19014 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 4. 1998 a je stále aktivní. Ivan Kozychko má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Ivan Kozychko nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ivan Kozychko na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 4. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 25689 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66031591 | |
Jméno: | Ivan Kozychka | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 9.4.1998 |
Zapsána dne: | 9.4.1998 | |
Místo pobytu v ČR: Hornopočernická 286/2,190 00 Praha-Kbely Datum narození: 22.3.1957 | 9.4.1998 - 23.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Riegrova 337/4, Praha 19014, Česká republika | 16.2.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Riegrova 337/4, Praha 19014, Česká republika | 23.8.2001 - 16.2.2022 |
Adresa: | Bártlova , Praha-Horní Počernice , Česká republika | 9.4.1998 - 23.8.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
jednoduché stavební práce | 9.4.1998 |
IČO (identifikační číslo): | 66031591 |
---|---|
Jméno: | Ivan Kozychko |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 9. 4. 1998 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Riegrova 337/4, Praha 19014 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 4. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Kozychka |
---|
IČO: | 66031591 |
---|---|
Firma: | Ivan Kozychko |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Klánovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 9. 4. 1998 |
Sídlo: | Riegrova 337, Praha 19014 |
---|
Příprava staveniště |