IVALTER s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IVALTER s.r.o. (26176190) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Klášterní 100/11, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2000 a je stále aktivní. IVALTER s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o IVALTER s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IVALTER s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 15. 5. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16653 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26176190 | |
Jméno: | IVALTER s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.5.2000 |
Zapsána dne: | 15.5.2000 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.7.2006 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.5.2000 - 25.7.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klášterní 100/11, Cheb 35002, Česká republika | 7.7.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Klášterní cesta čp. 100, Cheb 35002, Česká republika | 18.9.2004 - 7.7.2021 |
Adresa: | Mečislavova 225/10, Praha 4 , Česká republika | 15.5.2000 - 18.9.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
ubytovací služby | 15.5.2000 |
Jednatel | Vlastimil Malý |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2021 |
Adresa | Příkopní 1557/7, 35002 Cheb |
jednatel | Ihor Vanyuk |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2007 do 7.7.2021 |
Adresa | Fibichova 725, 36251 Jáchymov |
jednatel | Ihor Vanyuk |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2000 do 26.1.2007 |
Adresa | Černoleská 1997, 25601 Benešov |
jednatel | Ihor Vanyuk |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2000 do 23.8.2000 |
Adresa | Černokostelecká 1997, 25601 Benešov |
IČO (identifikační číslo): | 26176190 |
---|---|
Jméno: | IVALTER s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 5. 2000 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Klášterní 100/11, Cheb 35002 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ihor Vanyuk |
---|
IČO: | 26176190 |
---|---|
Firma: | IVALTER s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 5. 2000 |
Sídlo: | Klášterní 100/11, Cheb 35002 |
---|
Ostatní ubytování |