item... CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
item... CZ s.r.o. (25130111) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Parmská 355, 10900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 1997 a je stále aktivní. item... CZ s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o item... CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro item... CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 5. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 52196 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25130111 | |
Jméno: | item... CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.5.1997 |
Zapsána dne: | 20.5.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.5.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Parmská 355, Praha 10900, Česká republika | 10.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Boloňská 302, Praha 10 - Horní Měcholupy 10900, Česká republika | 20.5.1997 - 1.7.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 18.5.2001 |
velkoobchod | 18.5.2001 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 18.5.2001 |
vedení účetnictví | 20.5.1997 - 18.5.2001 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách č. l až 3 zákona č. 455/91 Sb. | 20.5.1997 - 18.5.2001 |
jednatel | Ing. Roman Pfleger |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2016 |
Adresa | Chudenická 1063/11, 10200 Praha |
jednatel | František Pašingr |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2004 do 10.7.2020 |
Adresa | Parmská 355, 10900 Praha 10 |
jednatel | Ing. Roman Pfleger |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2004 do 8.7.2016 |
Adresa | Chudenická 1063/11, 10200 Praha 10 |
jednatel | Ing. Nikola Berdychová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2001 do 5.5.2015 |
Adresa | Poděbradská 564/135, 19000 Praha 9 |
jednatel | Michal Pfleger |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2000 do 20.11.2004 |
Adresa | Jerevanská 727/4, 10000 Praha 10 |
jednatel | Bc. Nikola Berdychová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2000 do 18.5.2001 |
Adresa | Poděbradská 564/135, 19000 Praha 9 |
jednatel | Nikola Pflegerová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.1997 do 28.11.2000 |
Adresa | Čsl. armády 1141, 29501 Mnichovo Hradiště |
IČO (identifikační číslo): | 25130111 |
---|---|
Jméno: | item... CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 5. 1997 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Parmská 355, Praha 10900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 5. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 5. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 22. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 22. 2. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Pfleger |
---|
IČO: | 25130111 |
---|---|
Firma: | item... CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 5. 1997 |
Sídlo: | Parmská 355, Praha 10900 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |