ITB Group, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ITB Group, spol. s r.o. v likvidaci (25925504) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 1999 a je stále aktivní. ITB Group, spol. s r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ITB Group, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ITB Group, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 12. 8. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14971 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25925504 | |
Jméno: | ITB Group, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.8.1999 |
Zapsána dne: | 12.8.1999 | |
V souladu s obecně závaznými právními předpisy oznamuji, že dne 15.6.2022 byla z rozhodnutí valné hromady společnost zrušena s likvidací, a to je dni 1.8.2022. Likvidátorem byl jmenován Mgr. Marek Landsmann, kancelář Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardub ice. Likvidátor vyzývá všechny věřitele a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací, aby přihlásili své pohledávky nebo jiná práva do tří měsíců od zveřejnění tohoto oznámení na adrese likvidátora společnosti. | 28.7.2022 | |
V souladu s obecně závaznými právními předpisy oznamuji, že dne 15.6.2022 byla z rozhodnutí valné hromady společnost zrušena s likvidací. Likvidátorem byl jmenován Mgr. Marek Landsmann, kancelář Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice. Likvidátor vyzývá všechny věřitele a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací, aby přihlásili své pohledávky nebo jiná práva do tří měsíců od zveřejnění tohoto oznámení na adrese likvidátora společnosti. | 26.7.2022 - 28.7.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.7.2014 |
Základní kapitál | 1 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.2.2003 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.8.1999 - 3.2.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykovo náměstí 1484, Pardubice 53002, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykovo nám. 1484, Pardubice 53002, Česká republika | 3.2.2003 - 11.10.2016 |
Adresa: | Masarykovo nám. 1484, Pardubice , Česká republika | 12.8.1999 - 3.2.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 5.4.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. | 20.6.2017 - 5.4.2023 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 7.11.2001 - 20.6.2017 |
Zprostředkování služeb | 7.11.2001 - 20.6.2017 |
Zprostředkování obchodu | 7.11.2001 - 20.6.2017 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 12.8.1999 - 20.6.2017 |
Jednatel | Ivana Vondráková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 |
Adresa | Nerudova 272, 53501 Břehy |
Jednatel | Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 |
Adresa | Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice |
Jednatel | Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2009 do 10.7.2014 |
Adresa | Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice |
Jednatel | Ivana Vondráková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2003 do 18.10.2013 |
Adresa | Nerudova 272, 53501 Břehy |
Jednatel | PhDr. Zdeněk Velechovský CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2003 do 25.6.2009 |
Adresa | Arnošta z Pardubic 2613, 53002 Pardubice |
Jednatel | PhDr. Zdeněk Velechovský CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.1999 do 3.2.2003 |
Adresa | Arnošta z Pardubic 2613, Pardubice |
Jednatel | Ivana Vondráková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.1999 do 3.2.2003 |
Adresa | Nerudova 272, Břehy |
IČO (identifikační číslo): | 25925504 |
---|---|
Jméno: | ITB Group, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 8. 1999 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ivana Vondráková |
IČO: | 25925504 |
---|---|
Firma: | ITB Group, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice I |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 8. 1999 |
Sídlo: | Masarykovo náměstí 1484, Pardubice 53002 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Univerzální administrativní činnosti |