ISTOČNIK, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ISTOČNIK, s.r.o. (26773422) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Mlejnku 781/2, 14700 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2003 a je stále aktivní. ISTOČNIK, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ISTOČNIK, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ISTOČNIK, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 92748 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26773422 | |
Jméno: | ISTOČNIK, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.4.2003 |
Zapsána dne: | 8.4.2003 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.4.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Mlejnku 781/2, Praha 4 14700, Česká republika | 28.8.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Freyova 235/7, Praha 9 19000, Česká republika | 8.4.2003 - 28.8.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod | 8.4.2003 |
zprostředkování služeb | 8.4.2003 |
přípravné práce pro stavby | 8.4.2003 |
dokončovací stavební práce | 8.4.2003 |
správa a údržba nemovitostí | 8.4.2003 |
jednatel | Serhiy Polishchuk |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 |
Adresa | Olšanská III 101, 27341 Brandýsek |
jednatel | Serhiy Polishchuk |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2012 do 10.2.2017 |
Adresa | Na Mlejnku 781/2, 14700 Praha |
jednatel | Serhiy Polishuchuk |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2003 do 28.8.2012 |
Adresa | Hlohová 1236/2d, Praha 10 |
jednatel | Serhiy Polishuchuk |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2012 do 28.8.2012 |
Adresa | Na Mlejnku 781/2, 14700 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 26773422 |
---|---|
Jméno: | ISTOČNIK, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 4. 2003 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Mlejnku 781/2, Praha 14700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Serhiy Polishchuk |
---|
IČO: | 26773422 |
---|---|
Firma: | ISTOČNIK, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 4. 2003 |
Sídlo: | Na Mlejnku 781/2, Praha 14700 |
---|
Příprava staveniště |
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |