ISLC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ISLC s.r.o. (25799355) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kotlaska 64/5, 18000 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 9. 1999 a je stále aktivní. ISLC s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ISLC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ISLC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 9. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 71328 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25799355 | |
Jméno: | ISLC-International Sophus Lie Center, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.9.1999 |
Zapsána dne: | 22.9.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.10.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.9.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kotlaska 64/5, Praha 18000, Česká republika | 25.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kotlaska 64/5, Praha 18000, Česká republika | 29.5.2000 - 25.11.2016 |
Adresa: | Sokolská 1795/46, Praha 12000, Česká republika | 22.9.1999 - 29.5.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.6.2010 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí | 8.9.2000 - 23.4.2002 |
poskytování software | 8.9.2000 - 23.4.2002 |
Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb | 22.9.1999 - 23.4.2002 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 22.9.1999 - 9.6.2010 |
jednatel | Alexandr Solovjev |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2019 |
Adresa | Moravská 2113/17a, 36001 Karlovy Vary |
jednatel | Aleksandr Komrakov |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Spaanse Burchtlaan 14 , Leuven |
jednatel | Tatsiana Lahunova |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 31.12.2019 |
Adresa | d. Baguta 31 , Minskaya oblast |
jednatel | Yury Komrakov |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2015 do 31.12.2019 |
Adresa | 31 Central St., Baguta, Smolevichi distr. , Minsk |
jednatel | Aleksandr Komrakov |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2010 do 25.11.2016 |
Adresa | , Leuven, Spaanse Burchtlaan 14, 3000 |
jednatel | Tatsiana Lahunova |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2008 do 25.11.2016 |
Adresa | d.Baguta 31, 224 104 , Minskaya oblast |
Jednatel | Boris Komrakov |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2001 do 14.2.2008 |
Adresa | Jedličkova 1190/1, 28922 Lysá nad Labem |
Jednatel | Boris Komrakov |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2000 do 25.10.2001 |
Adresa | U Demartinky 2561/1a, 15000 Praha |
Jednatel | Boris Komrakov |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1999 do 8.9.2000 |
Adresa | Holšická 1348, 19016 Praha |
Jednatel | Kateřina Špirková |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1999 do 24.11.1999 |
Adresa | Podolská 587/104, 14700 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25799355 |
---|---|
Jméno: | ISLC s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 9. 1999 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kotlaska 64/5, Praha 18000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 8. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 8. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Alexandr Solovjev |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Aleksandr Komrakov |
IČO: | 25799355 |
---|---|
Firma: | ISLC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 9. 1999 |
Sídlo: | Kotlaska 64/5, Praha 18000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |