ISC Care - nadační fond má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ISC Care - nadační fond (09936238) je Nadační fond. Sídlí na adrese Thákurova 550/1, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 2021 ISC Care - nadační fond má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ISC Care - nadační fond nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ISC Care - nadační fond na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 2. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1907 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09936238 | |
Jméno: | ISC Care - nadační fond | |
Právní forma: | Nadační fond | 23.2.2021 |
Zapsána dne: | 23.2.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Thákurova 550/1, Praha 16000, Česká republika | 23.2.2021 |
---|
člen správní rady | Kateřina Zípková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Pechmanových 1031/6, 19000 Praha |
člen správní rady | Zbyněk Šrubař |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2021 |
Adresa | Pod Vyšehradem 22/4, 14700 Praha |
člen správní rady | Petr Bošek |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2021 |
Adresa | Letecká 657/43, 16100 Praha |
člen správní rady | Zdeněk Rak |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2021 |
Adresa | Na Zámku 296, 28912 Sadská |
člen správní rady | Jakub Jirka |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2021 |
Adresa | Pod Štolami 632, 25401 Jílové u Prahy |
člen správní rady | Kateřina Zípková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2022 do 13.1.2023 |
Adresa | Radlická 738/36, 15000 Praha |
člen správní rady | Kateřina Vrbová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2021 do 3.5.2022 |
Adresa | Radlická 738/36, 15000 Praha |
člen správní rady | Jakub Jirka |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2021 do 9.7.2021 |
Adresa | Nemastova 889, 54701 Náchod |
IČO: | 09936238 |
---|---|
Firma: | ISC Care - nadační fond |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 2. 2021 |
Sídlo: | Thákurova 550/1, Praha 16000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |