IREAS Energy s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IREAS Energy s.r.o., v likvidaci (28408918) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Matějská 2106/35, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 2008 a je stále aktivní. IREAS Energy s.r.o., v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o IREAS Energy s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IREAS Energy s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 139434 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28408918 | |
Jméno: | Centrum RIA, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.7.2008 |
Zapsána dne: | 3.7.2008 | |
Důvodem zrušení společnosti s likvidací je rozhodnutí společníka ze dne 19. 3. 2024. | 1.4.2024 | |
Likvidátor oznamuje všem věřitelům společnosti, ve smyslu § 198 zákona č. 89/2012 Sb., že společnost vstoupila do likvidace k datu 1. 4. 2024. | 1.4.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.7.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Matějská 2106/35, Praha 16000, Česká republika | 3.7.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 3.7.2008 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 3.7.2008 |
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 3.7.2008 |
Jednatel | Doc. Ing. Martin Pělucha Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2016 |
Adresa | Zahradní 546, 26706 Hýskov |
jednatel | prof. Ing. Jiřina Jílková CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2009 do 17.5.2016 |
Adresa | Dědinova 2012/21, 14800 Praha |
jednatel | Ing. Michaela Hrdinová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2008 do 31.3.2009 |
Adresa | Návršní 259/5, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Jan Pavel Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2008 do 31.3.2009 |
Adresa | U Modřínek 1023, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
IČO (identifikační číslo): | 28408918 |
---|---|
Jméno: | IREAS Energy s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 7. 2008 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Matějská 2106/35, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Doc. Ing. Martin Pělucha Ph.D. |
---|
IČO: | 28408918 |
---|---|
Firma: | IREAS Energy s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 7. 2008 |
Sídlo: | Matějská 2106/35, Praha 16000 |
---|
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Ostatní vzdělávání j. n. |