IPM Group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IPM Group s.r.o. (49704851) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nad Šárkou 1212/82, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 1993 a je stále aktivní. IPM Group s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o IPM Group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IPM Group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 8. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22542 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49704851 | |
Jméno: | ITA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.8.1993 |
Zapsána dne: | 18.8.1993 | |
Společnost založena společenskou smlouvou dne 5.6.1993 | 18.8.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Šárkou 1212/82, Praha 16000, Česká republika | 6.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nad Šárkou 82, Praha 6 , Česká republika | 18.8.1993 - 6.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.11.2016 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 18.8.1993 - 30.11.2016 |
Realitní kancelář. | 18.8.1993 - 30.11.2016 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. | 18.8.1993 - 30.11.2016 |
Poradenská činnost v oblasti architektury. | 18.8.1993 - 30.11.2016 |
jednatel | Sebastian Borek Kubatzky |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 |
Adresa | Litovická 358/9, 16100 Praha |
jednatel | Ulrich Kubatzky |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 |
Adresa | Kunigundenstr. 10 , 80802 Mnichov |
jednatel | Alena Kubatzká |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 |
Adresa | Litovická 358/9, 16100 Praha |
jednatel | Alena Kubatzká |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 30.11.2016 |
Adresa | Litovická 358/9, 16100 Praha |
jednatel | Ing. Alena Kubatzky |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1993 do 6.10.2016 |
Adresa | Litvinovská 9, , Praha 6 - Liboc |
jednatel | Ing. Alena Kubatzky |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 6.10.2016 |
Adresa | Litovická 358/9, 16100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 49704851 |
---|---|
Jméno: | IPM Group s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 8. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nad Šárkou 1212/82, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Sebastian Borek Kubatzky |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ulrich Kubatzky |
IČO: | 49704851 |
---|---|
Firma: | IPM Group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 8. 1993 |
Sídlo: | Nad Šárkou 1212/82, Praha 16000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |