IPC invest s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IPC invest s.r.o. (29285607) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Starobrněnská 334/3, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 7. 2011 a je stále aktivní. IPC invest s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o IPC invest s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IPC invest s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 7. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 71058 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29285607 | |
Jméno: | International Progress Consulting s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.7.2011 |
Zapsána dne: | 11.7.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.7.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Starobrněnská 334/3, Brno 60200, Česká republika | 12.10.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků Výroba zdravotnických prostředků Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Zasilatelství a zastupování v celním řízení Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Projektování pozemkových úprav Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Testování, měření, analýzy a kontroly Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling Překladatelská a tlumočnická činnost Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování technických služeb Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Poskytování služeb pro rodinu a domácnost | 26.5.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.7.2011 - 26.5.2022 |
Jednatel | Moniko Yonash |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2023 |
Adresa | Josefa Knihy 206, 33701 Rokycany |
Jednatel | Moniko Yonash |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 do 5.4.2023 |
Adresa | Krnovská 2859/71d, 74601 Opava |
jednatel | Yevheniy Reys |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2020 do 26.5.2022 |
Adresa | Čejkovická 4114/6, 62800 Brno |
jednatel | Kamil Martaus |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2020 do 26.5.2022 |
Adresa | Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě |
jednatel | Miroslav Válka |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2019 do 2.7.2020 |
Adresa | Starobrněnská 289/7, 60200 Brno |
jednatel | Petr Schön |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2016 do 2.7.2020 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Miroslav Válka |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2015 do 29.11.2019 |
Adresa | Okružní 973, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
jednatel | Petr Schön |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2011 do 18.2.2016 |
Adresa | Křížová 103/8, 60300 Brno |
jednatel | Petr Schön |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2011 do 18.2.2016 |
Adresa | Křížová 103/8, 60300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 29285607 |
---|---|
Jméno: | IPC invest s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 7. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Starobrněnská 334/3, Brno 60200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Yevheniy Reys |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Kamil Martaus |
IČO: | 29285607 |
---|---|
Firma: | IPC invest s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 7. 2011 |
Sídlo: | Starobrněnská 334/3, Brno 60200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |