IP sport, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IP sport, s.r.o. (25386859) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Záfaří 446/11, 78336 Křelov-Břuchotín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 1997 a je stále aktivní. IP sport, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o IP sport, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IP sport, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 11. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17197 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25386859 | |
Jméno: | IP sport, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.11.1997 |
Zapsána dne: | 25.11.1997 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.5.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.11.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Záfaří 446/11, Křelov-Břuchotín 78336, Česká republika | 2.9.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Vídeňská 677/9, Olomouc 77900, Česká republika | 11.11.2008 - 2.9.2013 |
Adresa: | Dolní náměstí 27/38, Olomouc 77900, Česká republika | 25.11.1997 - 11.11.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 2.9.2013 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 2.9.2013 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb | 9.6.2008 - 2.9.2013 |
realitní činnost | 20.7.2005 - 2.9.2013 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury | 20.7.2005 - 2.9.2013 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.11.1997 - 2.9.2013 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 25.11.1997 - 2.9.2013 |
provozování parkoviště | 25.11.1997 - 2.9.2013 |
ubytovací služby | 25.11.1997 - 2.9.2013 |
pronájem movitého a nemovitého majetku | 25.11.1997 - 2.9.2013 |
organizování a provozování sportovních akcí | 25.11.1997 - 2.9.2013 |
hostinská činnost | 25.11.1997 - 2.9.2013 |
jednatel | Valeri Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2024 |
Adresa | Bukovanská 454/20, 77900 Olomouc |
jednatel | Roman Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2024 |
Adresa | Bryksova 697/17, 78301 Olomouc |
jednatel | Neli Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Bukovanská 454/20, 77900 Olomouc |
jednatel | Roman Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2020 do 21.9.2024 |
Adresa | Českobratrská 792/25, 77900 Olomouc |
jednatel | Valeri Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2013 do 9.6.2024 |
Adresa | Záfaří 446/11, 78336 Křelov-Břuchotín |
jednatel | Neli Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2013 do 30.5.2024 |
Adresa | Záfaří 446/11, 78336 Křelov-Břuchotín |
jednatel | Roman Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 27.9.2020 |
Adresa | Záfaří 446/11, 78336 Křelov-Břuchotín |
jednatel | Roman Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 20.10.2015 |
Adresa | Záfaří 446/11, 78336 Křelov-Břuchotín |
jednatel | Roman Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2014 do 11.9.2015 |
Adresa | Rokycanova 781/19, 77900 Olomouc |
jednatel | Roman Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2013 do 2.2.2014 |
Adresa | Wolkerova 586/44, 77900 Olomouc |
jednatel | Roman Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2009 do 2.9.2013 |
Adresa | U Stadiónu 1205/12, 77900 Olomouc |
jednatel | Valeri Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2006 do 2.9.2013 |
Adresa | U Stadiónu 1205/12, 77900 Olomouc |
jednatel | Neli Kozulin |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2006 do 2.9.2013 |
Adresa | U Stadiónu 1205/12, 77900 Olomouc |
jednatel | Ing. Tomáš Petrle |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2005 do 29.8.2006 |
Adresa | Horní Hejčínská 372/17, 77900 Olomouc |
jednatel | Ing. Tomáš Petrle |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1997 do 20.7.2005 |
Adresa | tř. Svornosti 643/31, 77900 Olomouc |
jednatel | Pavel Petrle |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1997 do 20.7.2005 |
Adresa | Dělnická 547/5, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 25386859 |
---|---|
Jméno: | IP sport, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 11. 1997 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Záfaří 446/11, Křelov-Břuchotín 78336 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 13. 12. 2010 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Neli Kozulin |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Roman Kozulin |
Člen statutárního orgánu: | Valeri Kozulin |
IČO: | 25386859 |
---|---|
Firma: | IP sport, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Křelov-Břuchotín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 11. 1997 |
Sídlo: | Záfaří 446/11, Křelov-Břuchotín 78336 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti související s pozemní dopravou |
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Sportovní činnosti |