IOS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IOS s.r.o. (62742205) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ruská 600/7, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 1995 a je stále aktivní. IOS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o IOS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IOS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 4. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8845 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62742205 | |
Jméno: | IOS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.4.1995 |
Zapsána dne: | 25.4.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 13.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 13.6.2014 - 29.9.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ruská 600/7, Děčín 40502, Česká republika | 24.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Teplická 8, Děčín 40505, Česká republika | 14.11.2016 - 24.1.2018 |
Adresa: | Teplická 8, Děčín IX 40502, Česká republika | 11.11.1999 - 6.4.2010 |
Adresa: | U tvrze 2 , Děčín 6 , Česká republika | 25.4.1995 - 11.11.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 29.9.2016 |
masérské, rekondiční a regenerační služby | 29.9.2016 |
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness | 22.12.2015 |
provozování solárií | 22.12.2015 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 13.6.2014 - 29.9.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.4.2010 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 6.4.2010 - 13.6.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 11.11.1999 |
silniční motorová doprava nákladní | 19.6.1996 - 6.4.2010 |
činnost organizačních poradců | 2.10.1995 - 6.4.2010 |
hospodářské zabezpečení budov | 2.10.1995 - 6.4.2010 |
investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví | 2.10.1995 - 6.4.2010 |
stavitel (provádění jednoduchých staveb) | 25.4.1995 - 11.11.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.4.1995 - 6.4.2010 |
pronájem stavebních strojů | 25.4.1995 - 6.4.2010 |
oceňování nemovitostí | 25.4.1995 - 6.4.2010 |
Jednatel | Jiří Lifka |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2014 |
Adresa | Pod Vrchem 17, 40505 Děčín |
Jednatel | Jiří Lifka |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2010 do 13.6.2014 |
Adresa | Pod Vrchem 17, 40502 Děčín |
Jednatel | Jiří Lifka |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1995 do 6.4.2010 |
Adresa | Pod vrchem 17 , Děčín 9 |
Jednatel | Slavomír Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1999 do 6.4.2010 |
Adresa | Březová 107/53, Děčín III |
Jednatel | Stanislaw Odija |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1995 do 11.11.1999 |
Adresa | Slupsk, Polsko , Armii Krajowej 1A/1 |
IČO (identifikační číslo): | 62742205 |
---|---|
Jméno: | IOS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 4. 1995 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Ruská 600/7, Děčín 40502 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 9. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2015 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2015 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 10. 1999 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 8. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Lifka |
---|
IČO: | 62742205 |
---|---|
Firma: | IOS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 4. 1995 |
Sídlo: | Ruská 600/7, Děčín 40502 |
---|
Developerská činnost |
Výstavba bytových budov |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Silniční nákladní doprava |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků |
Ostatní sportovní činnosti |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |