IO Partners Czechia s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IO Partners Czechia s.r.o. (19298862) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na příkopě 1096/21, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 2023 a je stále aktivní. IO Partners Czechia s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o IO Partners Czechia s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IO Partners Czechia s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 4. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 384369 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 19298862 | |
Jméno: | IO Partners Czechia s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.4.2023 |
Zapsána dne: | 28.4.2023 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.4.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na příkopě 1096/21, Praha 11000, Česká republika | 21.7.2023 |
---|---|---|
Adresa: | V Parku 2316/12, Praha 14800, Česká republika | 28.4.2023 - 21.7.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod | 21.7.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech: - zprostředkování obchodu a služeb - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 21.7.2023 |
projektová činnost ve výstavbě | 21.7.2023 |
realitní zprostředkování | 28.4.2023 |
oceňování majetku pro věci nemovité | 28.4.2023 - 21.7.2023 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 28.4.2023 - 21.7.2023 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 28.4.2023 - 21.7.2023 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 28.4.2023 - 21.7.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.4.2023 - 21.7.2023 |
jednatel | Andrew Peirson |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2023 |
Adresa | Šárecká 1370/87, 16000 Praha |
jednatel | David Nicolas Gousset |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2023 |
Adresa | 30, avenue de la Rostagne , 06160 Antibes |
IČO (identifikační číslo): | 19298862 |
---|---|
Jméno: | IO Partners Czechia s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 4. 2023 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Na příkopě 1096/21, Praha 11000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2023 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 7. 2023 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 7. 2023 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 6. 2023 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2023 |
Člen statutárního orgánu: | Andrew Peirson |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | David Nicolas Gousset |
IČO: | 19298862 |
---|---|
Firma: | IO Partners Czechia s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 4. 2023 |
Sídlo: | Na příkopě 1096/21, Praha 11000 |
---|
Elektrické instalace |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur |