INVTS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INVTS s.r.o. (04317131) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Keltská 314, 25262 Statenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 8. 2015 a je stále aktivní. INVTS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o INVTS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INVTS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 8. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 245806 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04317131 | |
Jméno: | INVTS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.8.2015 |
Zapsána dne: | 13.8.2015 |
Základní kapitál | 2 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Keltská 314, Statenice 25262, Česká republika | 4.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Keltská 468, Statenice 25262, Česká republika | 13.8.2015 - 4.10.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.8.2015 |
jednatel | Tomáš Voleman |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2015 |
Adresa | Keltská 468, 25262 Statenice |
jednatel | Marja Annemiek Volemanová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2016 |
Adresa | Na Vlčovce 13/4, 16000 Praha |
jednatel | Marja Annemiek Volemanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2016 do 17.12.2016 |
Adresa | Čs. armády 601/23, 16000 Praha |
jednatel | Marja Annemiek Volemanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2016 do 17.12.2016 |
Adresa | Čs. armády 601/23, 16000 Praha |
jednatel | Marja Annemiek Volemanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2015 do 12.12.2016 |
Adresa | Na Vlčovce 13/4, 16000 Praha |
jednatel | Marja Annemiek Volemanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2015 do 12.12.2016 |
Adresa | Na Vlčovce 13/4, 16000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04317131 |
---|---|
Jméno: | INVTS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 8. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Keltská 468, Statenice 25262 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Marja Annemiek Volemanová DiS. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Tomáš Voleman |
IČO: | 04317131 |
---|---|
Firma: | INVTS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Statenice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 8. 2015 |
Sídlo: | Keltská 468, Statenice 25262 |
---|
Tisk a činnosti související s tiskem |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Činnosti reklamních agentur |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Univerzální administrativní činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |