Investory s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Investory s.r.o. (19548303) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Štěpanická 817, 19012 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 7. 2023 a je stále aktivní. Investory s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Investory s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Investory s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 7. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 388252 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 19548303 | |
Jméno: | Investory s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.7.2023 |
Zapsána dne: | 21.7.2023 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.7.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štěpanická 817, Praha 19012, Česká republika | 21.7.2023 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Realitní zprostředkování | 21.7.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Zprostředkování obchodu a služeb | 21.7.2023 |
Jednatel | Martin Marík |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2024 |
Adresa | Štěpanická 817, 19012 Praha |
Jednatel | Martin Marík |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2023 do 11.7.2024 |
Adresa | Varnsdorfská 341/2, 19000 Praha |
Jednatel | Roman Ondrčka |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2023 do 31.5.2024 |
Adresa | Nad Vavrouškou 694/9, 18100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 19548303 |
---|---|
Jméno: | Investory s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 7. 2023 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Štěpanická 817, Praha 19012 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 7. 2023 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 7. 2023 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Marík |
---|
IČO: | 19548303 |
---|---|
Firma: | Investory s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Dolní Počernice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 7. 2023 |
Sídlo: | Štěpanická 817, Praha 19012 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Příprava staveniště |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |