Investiční a kapitálová a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Investiční a kapitálová a.s. (03375196) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Palackého třída 200/77, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 2014 a je stále aktivní. Investiční a kapitálová a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Investiční a kapitálová a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Investiční a kapitálová a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 9. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22362 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03375196 | |
Jméno: | FARYKO a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 9.9.2014 |
Zapsána dne: | 9.9.2014 | |
Ke dni 1. ledna 2022 došlo k převodu závodu společnosti FARYKO a.s., IČO 033 75 196, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22362, na společnost REPENA s.r.o., IČO 241 89 928, se sídlem Praha 8, Pod Hájkem 2204, PSČ 18000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187056, a to na základě smlouvy o koupi obchodního závodu uzavřené dne 16. prosince 2021 mezi společností FARYKO a.s. jako prodávající a společností REPENA s.r.o. jako kupující. Převod závodu byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti FARYKO a.s. a rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti REPENA s.r.o. | 4.1.2022 | |
Ke dni 1. ledna 2021 došlo k převodu závodu společnosti FARYKO a.s., IČO 033 75 196, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22362, na společnost REPENA s.r.o., IČO 241 89 928, se sídlem Praha 8, Pod Hájkem 2204, PSČ 18000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187056, a to na základě smlouvy o koupi obchodního závodu uzavřené dne 16. prosince 2021 mezi společností FARYKO a.s. jako prodávající a společností REPENA s.r.o. jako kupující. Převod závodu byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti FARYKO a.s. a rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti REPENA s.r.o. | 1.1.2022 - 4.1.2022 | |
Na základě projektu rozdělení ve formě odštěpení sloučením vyhotoveného dne 23. června 2021 došlo ke dni zápisu rozdělení ve formě odštěpení sloučením do obchodního rejstříku k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti FARYKO a.s., IČO 033 75 196, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22362, přičemž tato odštěpená část obchodního jmění, jak je blíže identifikována v předmětném projektu, přešla v důsledku procesu rozdělení formou odštěpení sloučením na nástupnickou společnost Plzeňská myslivecká s.r.o., IČO 109 55 232, se sídlem Havraní 106/3, Černovice, 618 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123816. | 1.8.2021 | |
Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 31. října 2019 došlo ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku k přechodu veškerého jmění zanikající společnosti FARYKO s.r.o., IČO 494 54 978, se sídlem Radlická 505/58, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203225, na nástupnickou společnost Fúzující a.s., IČO 033 75 196, se sídlem Radlická 505/58, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22362. | 18.2.2020 | |
Na základě projektu rozdělení ve formě rozštěpení sloučením vyhotoveného dne 31. října 2019 došlo ke dni zápisu rozdělení ve formě rozštěpení sloučením do obchodního rejstříku k zániku společnosti Rezidence Permoník, a.s., IČO 033 75 161, se sídlem Veleckého 1949/20, Židenice, 615 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7126, a k přechodu veškerého jejího obchodního jmění na nástupnickou společnost SOHO development s. r. o., IČO 292 81 431, se sídlem Veleckého 1949/20, Židenice, 615 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70656, a na nástupnickou společnost Fúzující a.s., IČO 033 75 196, se sídlem Radlická 505/58, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22362, přičemž části obchodního jmění přecházející v důsledku procesu rozdělení ve formě rozštěpení sloučením ze zanikající společnosti na nástupnické společnosti jsou blíže identifikovány v přílohách předmětného projektu. | 18.2.2020 | |
Společnost Městský statek Velká Bystřice, a.s. vznikla rozdělením společnosti Brněnská správcovská, a.s. odštěpením se vznikem tří nových společností - společnosti Zámecký lihovar Křižanov, a.s., společnosti Rezidence Permoník, a.s. a společnosti Městský statek Velká Bystřice, a.s., na něž přešly části jmění rozdělované společnosti uvedené v projektu rozdělení, a to včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. | 9.9.2014 |
Základní kapitál | 2 637 255 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.9.2014 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 1 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 8 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 23 755 Kč | 17 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 7 918 Kč | 40 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 2 376 Kč | 44 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 237 Kč | 13 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 100 Kč | 9 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 158 Kč | 37 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 120 Kč | 1 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 24 Kč | 7 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 16 Kč | 54 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 15 Kč | 1 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 2 Kč | 81 | 18.2.2020 |
akcie na jméno | 50 Kč | 1 | 18.1.2017 - 18.2.2020 |
akcie na jméno | 5 Kč | 1 | 18.1.2017 - 18.2.2020 |
akcie na jméno | 200 Kč | 1 | 18.1.2017 - 18.2.2020 |
akcie na jméno | 25 000 Kč | 1 | 18.1.2017 - 18.2.2020 |
akcie na jméno | 612 000 Kč | 1 | 18.1.2017 - 18.2.2020 |
akcie na jméno | 2 000 000 Kč | 1 | 18.1.2017 - 18.2.2020 |
akcie na jméno | 75 Kč | 7 | 9.9.2014 - 18.1.2017 |
akcie na jméno | 50 Kč | 54 | 9.9.2014 - 18.1.2017 |
akcie na jméno | 5 Kč | 81 | 9.9.2014 - 18.1.2017 |
akcie na jméno | 375 Kč | 1 | 9.9.2014 - 18.1.2017 |
akcie na jméno | 500 Kč | 37 | 9.9.2014 - 18.1.2017 |
akcie na jméno | 750 Kč | 13 | 9.9.2014 - 18.1.2017 |
akcie na jméno | 7 500 Kč | 44 | 9.9.2014 - 18.1.2017 |
akcie na jméno | 25 000 Kč | 40 | 9.9.2014 - 18.1.2017 |
akcie na jméno | 75 000 Kč | 17 | 9.9.2014 - 18.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého třída 200/77, Brno 61200, Česká republika | 17.2.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Revoluční 767/25, Praha 11000, Česká republika | 13.8.2020 - 17.2.2022 |
Adresa: | Radlická 505/58, Praha 15000, Česká republika | 2.2.2017 - 13.8.2020 |
Adresa: | Veleckého 1949/20, Brno 61500, Česká republika | 9.9.2014 - 2.2.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Myslivost | 27.8.2020 |
Hostinská činnost | 18.2.2020 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 18.2.2020 |
Zámečnictví, nástrojářství | 18.2.2020 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 18.2.2020 |
Projektová činnost ve výstavbě | 18.2.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.9.2014 |
člen správní rady | Yurii Madiar |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2023 |
Adresa | Korotka 5 , Volovec |
člen správní rady | Yurii Madiar |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2022 do 3.4.2023 |
Adresa | Komárovské nábřeží 405/2, 61700 Brno |
člen správní rady | Radana Pernicová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2022 do 21.7.2022 |
Adresa | 414, 69614 Čejč |
člen správní rady | Jiří Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2021 do 17.2.2022 |
Adresa | Jírovcova 805/47, 62300 Brno |
předseda správní rady | Jiří Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2017 do 27.1.2021 |
Adresa | Jírovcova 805/47, 62300 Brno |
statutární ředitel | Jiří Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Jírovcova 805/47, 62300 Brno |
statutární ředitel | Petr Michek |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2014 do 24.7.2017 |
Adresa | 207, 79851 Přemyslovice |
předseda správní rady | Petr Michek |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2014 do 24.7.2017 |
Adresa | 207, 79851 Přemyslovice |
člen správní rady | Radka Grossová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2014 do 18.1.2017 |
Adresa | Svatoplukova 392/14, 61500 Brno |
člen správní rady | Jiří Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2014 do 18.1.2017 |
Adresa | Jírovcova 805/47, 62300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 03375196 |
---|---|
Jméno: | Investiční a kapitálová a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 9. 9. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Palackého třída 200/77, Brno 61200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 9. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Yurii Madiar |
---|
IČO: | 03375196 |
---|---|
Firma: | Investiční a kapitálová a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 9. 2014 |
Sídlo: | Palackého třída 200/77, Brno 61200 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Výroba zámků a kování |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s nápoji |
Silniční nákladní doprava |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |