Intravilan a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Intravilan a.s. (24732508) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jinočanská 42/34, 16100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 2010 Intravilan a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Intravilan a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Intravilan a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 9. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 16464 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24732508 | |
Jméno: | Intravilan a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 16.9.2010 |
Zapsána dne: | 16.9.2010 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 16.9.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 2 000 | 16.9.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jinočanská 42, Praha 6 16100, Česká republika | 16.9.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 16.9.2010 |
člen představenstva | Ing. Martin Výborný |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2018 |
Adresa | Kozlovská 7/10, 16000 Praha |
předseda představenstava | Ing. Robert Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2020 |
Adresa | Letecká 747, 25266 Libčice nad Vltavou |
předseda představenstva | RNDr Mikuláš Madaras |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2018 do 11.9.2020 |
Adresa | Broulova 212, 25301 Hostivice |
předseda představenstva | RNDr Mikuláš Madaras |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2018 do 28.11.2018 |
Adresa | Školní 1, 25267 Tuchoměřice |
předseda představenstva | RNDr Mikuláš Madaras |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2010 do 23.11.2018 |
Adresa | , Fintice, Na Záhumní, 47/304, PSČ 08216 |
člen představenstva | Ing. Martin Výborný |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2010 do 23.11.2018 |
Adresa | Kozlovská 7/10, 16000 Praha 6 |
člen představenstva | Mgr. Ignác Mucha |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 23.11.2018 |
Adresa | Petržílkova 2487/48, 15800 Praha |
předseda představenstva | RNDr Mikuláš Madaras |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2010 do 23.11.2018 |
Adresa | , Fintice, Na Záhumní, 47/304, PSČ 08216 |
člen představenstva | Ing. Martin Výborný |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2010 do 23.11.2018 |
Adresa | Kozlovská 7/10, 16000 Praha 6 |
člen představenstva | Mgr. Ignác Mucha |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 23.11.2018 |
Adresa | Petržílkova 2487/48, 15800 Praha |
člen představenstva | Mgr. Ignác Mucha |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2010 do 6.1.2016 |
Adresa | Petržílkova 2487/48, 15800 Praha 5 |
IČO: | 24732508 |
---|---|
Firma: | Intravilan a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 9. 2010 |
Sídlo: | Jinočanská 42/34, Praha 16100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |