INTOP, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INTOP, s.r.o. v likvidaci (45793760) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nad mlýnským potokem 510/6, 10700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 1992 a již ukončila svou činnost. INTOP, s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o INTOP, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INTOP, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11230 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45793760 | |
Jméno: | INTOP, s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.7.1992 |
Zapsána dne: | 14.7.1992 | |
Rozhodnutím valné hromady dne 16.7.2012 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor ke dni 31.7.2012. | 3.8.2012 | |
Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení: vklad každého společníka je ve výši Kčs 20 000,- /slovy dvacettisíc korun/ a byl všemi společníky ke dni podání návrhu o zápis společnosti do obchodního rejstříku, splac v plném rozsahu. Datum uzavření společenské smlouvy: 10. 6. 1992 | 14.7.1992 - 27.3.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.7.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad mlýnským potokem čp. 510, Praha 10 10700, Česká republika | 19.3.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Nad mlýnským potokem č. 510, Praha 10 , Česká republika | 14.7.1992 - 19.3.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vodoinstalatérství, topenářství | 19.3.2002 |
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení | 19.3.2002 |
velkoobchod | 19.3.2002 |
specializovaný maloobchod | 19.3.2002 |
poskytování technických služeb | 19.3.2002 |
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání | 14.7.1992 - 19.3.2002 |
vodoinstalatérství | 14.7.1992 - 19.3.2002 |
plynoinstalatérství | 14.7.1992 - 19.3.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.7.1992 - 19.3.2002 |
jednatel | Vladimír Bortl |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2021 |
Adresa | Daškova 3072/6, 14300 Praha |
jednatel | Vladimír Bortl |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2002 do 27.9.2021 |
Adresa | Daškova 3072/6, 14300 Praha 4 |
jednatel | Jiří Nenička |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2002 do 3.8.2012 |
Adresa | Nad Mlýnským potokem 510, 10700 Praha 10 |
jednatel | Jiří Nenička |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.1992 do 19.3.2002 |
Adresa | Nad Mlýnským potokem 510, Praha 10 |
jednatel | Vladimír Bortl |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.1992 do 19.3.2002 |
Adresa | Daškova 3072, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 45793760 |
---|---|
Jméno: | INTOP, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 7. 1992 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Nad mlýnským potokem 510/6, Praha 10700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Přerušeno od | 23. 1. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Přerušeno od | 23. 1. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Přerušeno od | 23. 1. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 8. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 3. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 7. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 6. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 6. 2. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Bortl |
---|
IČO: | 45793760 |
---|---|
Firma: | INTOP, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Dubeč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 7. 1992 |
Sídlo: | Nad mlýnským potokem 510/6, Praha 10700 |
---|
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní stavební instalace |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |