INTERMOBIL, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INTERMOBIL, s.r.o. (60735767) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolská 1307/29, 66902 Znojmo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 1995 a je stále aktivní. INTERMOBIL, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o INTERMOBIL, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INTERMOBIL, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17857 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60735767 | |
Jméno: | INTERMOBIL, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.1.1995 |
Zapsána dne: | 4.1.1995 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.6.1995 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.1.1995 - 15.6.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Zprostředkovatelská činnost. Činnost realitní kanceláře. Opravy automobilů. Klempířství. Lakýrnictví. Autopůjčovna. Odtahová služba. | 4.1.1995 |
jednatel | ing. Karel Rubáček |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2004 |
Adresa | Sokolovská 621, 67128 Jaroslavice |
jendatel | Pavel Matola |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2004 |
Adresa | Sklepní 464, 67128 Jaroslavice |
jednatel | ing. Karel Rubáček |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.1998 do 10.2.2004 |
Adresa | Sokolovská 621, 67128 Jaroslavice |
jendatel | Pavel Matola |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.1998 do 10.2.2004 |
Adresa | Sklepní 464, 67128 Jaroslavice |
jednatel | Ing. Wolfgang Eissner |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1996 do 23.10.2000 |
Adresa | 621, Jaroslavice |
jednatel | Elisabeth Eissner |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1996 do 17.8.1998 |
Adresa | 621, Jaroslavice |
jednatel | JUDr. Zdeňka Podrazká |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.1995 do 2.4.1996 |
Adresa | MUDr. Jana Jánského 5, Znojmo |
IČO (identifikační číslo): | 60735767 |
---|---|
Jméno: | INTERMOBIL, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 1. 1995 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Sokolská 1307/29, Znojmo 66902 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 2012 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Matola |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | ing. Karel Rubáček |
IČO: | 60735767 |
---|---|
Firma: | INTERMOBIL, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Znojmo |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 1. 1995 |
Sídlo: | Sokolská 1307/29, Znojmo 66902 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Developerská činnost |
Sklenářské, malířské a natěračské práce |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní poskytování úvěrů j. n. |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Fotografické činnosti |