Intergroup G+A, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Intergroup G+A, s.r.o. (25635506) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kozlovská 2555/14a, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 1998 a je stále aktivní. Intergroup G+A, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Intergroup G+A, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Intergroup G+A, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 1. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 56750 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25635506 | |
Jméno: | Intergroup G+A, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.1.1998 |
Zapsána dne: | 5.1.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.1.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kozlovská 2555/14a, Praha 16000, Česká republika | 6.11.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Štefánikova 70, Kladno 4 27204, Česká republika | 5.1.1998 - 6.11.2017 |
Adresa: | Štefánikova 70, Praha 4 27204, Česká republika | 5.1.1998 - 5.1.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a přenosu informací | 21.12.1999 |
činnost realitní kanceláře | 21.12.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.1.1998 |
jednatel | Oleg Gasparovitch |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2017 |
Adresa | Kozlovská 2555/14a, 16000 Praha |
jednatel | Nikolay Boryasov |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 do 5.12.2023 |
Adresa | Kozlovská 2555/14a, 16000 Praha |
jednatel | Nikolai Boriassov |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2017 do 22.1.2020 |
Adresa | Kozlovská 2555/14a, 16000 Praha |
jednatel | Oleg Gasparovitch |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.1999 do 6.11.2017 |
Adresa | Štefánikova 70, Kladno 4 |
jednatel | Nikolai Boriassov |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2005 do 6.11.2017 |
Adresa | Štefánikova 70, Kladno |
jednatel | Andrej Berka |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1998 do 14.11.2011 |
Adresa | Francouzská 2452, 27201 Kladno 2 |
jednatel | Inna Akoulova |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.1999 do 20.9.2004 |
Adresa | Štefánikova 70, Kladno 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25635506 |
---|---|
Jméno: | Intergroup G+A, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 1. 1998 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kozlovská 2555/14, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Nikolay Boryasov |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Oleg Gasparovitch |
IČO: | 25635506 |
---|---|
Firma: | Intergroup G+A, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 1. 1998 |
Sídlo: | Kozlovská 2555/14, Praha 16000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |