INTERFIN spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INTERFIN spol. s r.o. (41694244) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cholupická 934/39, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 10. 1991 INTERFIN spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o INTERFIN spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INTERFIN spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4683 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41694244 | |
Jméno: | INTERFIN spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.10.1991 |
Zapsána dne: | 29.10.1991 | |
Datum uzavření spol. smlouvy: 30.7.1991 | 29.10.1991 | |
Základní jmění je tvořeno nepeněžitým vkladem. | 29.10.1991 - 21.10.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.12.1994 | |
Základní kapitál | 135 900 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.10.1991 - 15.12.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cholupická 934/39, Praha 14200, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Cholupická 39, Praha 4 14200, Česká republika | 29.10.1991 - 13.9.2016 |
Adresa: | Cholupnická 39, Praha 4 14200, Česká republika | 29.10.1991 - 29.10.1991 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost organizačních a ekonomických poradců | 15.12.1994 - 25.6.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 15.12.1994 - 25.6.2014 |
organizování a provozování odborných školení | 15.12.1994 - 25.6.2014 |
-poradenská, výzkumná, vzdělávací, překladatelská, ediční činnost | 29.10.1991 - 15.12.1994 |
-zprostředkovatelská, obstaravatelská, obchodní činnost, včetně dovozu a vývozu zboží (s vyjímkou zboží vyžadující zvláštní po- volení) | 29.10.1991 - 15.12.1994 |
jednatel | Doc.Ing. Vladislav Pavlát CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 23.12.2021 |
Adresa | Mariánská 934/38, 14200 Praha |
jednatel | Doc.Ing. Vladislav Pavlát CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Mariánská 934/38, 14200 Praha |
jednatel | Doc.Ing. Vladislav Pavlát CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1994 do 23.6.2015 |
Adresa | Mariánská 38, Praha 4 |
Hlavní partner | Doc.Ing. Vladislav Pavlát CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.1991 do 15.12.1994 |
Adresa | Mariánská 38, 14200 Praha 4 |
Partner | mgr. Jarmila Bohatová |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.1991 do 15.12.1994 |
Adresa | Lamačova 916, 15200 Praha 5 |
IČO: | 41694244 |
---|---|
Firma: | INTERFIN spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 10. 1991 |
Sídlo: | Cholupická 934/39, Praha 14200 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |