INTERBUD CZ DRUŽSTVO v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INTERBUD CZ DRUŽSTVO v likvidaci (28424964) je Družstvo. Sídlí na adrese Pospíšilova 281/18, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 2008 a je stále aktivní. INTERBUD CZ DRUŽSTVO v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o INTERBUD CZ DRUŽSTVO v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INTERBUD CZ DRUŽSTVO v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 23. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1625 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28424964 | |
Jméno: | INTERBUD CZ DRUŽSTVO | |
Právní forma: | Družstvo | 23.7.2008 |
Zapsána dne: | 23.7.2008 | |
Členská schůze družstva konaná dne 21.7.2022 rozhodla o zrušení družstva s likvidací ke dni 21.7.2022 | 21.7.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pospíšilova 281/18, Hradec Králové 50003, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Křižíkova 180/28, Praha 8 18600, Česká republika | 27.1.2011 - 26.10.2016 |
Adresa: | Chudenická 1061/26, Praha 10 10200, Česká republika | 4.9.2009 - 27.1.2011 |
Adresa: | Podvinný Mlýn 2126, Praha 9 19000, Česká republika | 23.7.2008 - 4.9.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.8.2015 |
výroba potravinářských výrobků | 23.7.2008 - 7.8.2015 |
přípravné práce pro stavby | 23.7.2008 - 7.8.2015 |
zprostředkování obchodu a služeb | 23.7.2008 - 7.8.2015 |
správa a údržba nemovitostí | 23.7.2008 - 7.8.2015 |
výroba pilařská a impregnace dřeva | 23.7.2008 - 7.8.2015 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 23.7.2008 - 7.8.2015 |
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů | 23.7.2008 - 7.8.2015 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 23.7.2008 - 7.8.2015 |
člen představenstva | Svitlana Laba |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 |
Adresa | Formánkova 510/11, 50011 Hradec Králové |
člen představenstva | Bogdan Nastuney |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 |
Adresa | Dvorská 232/3, 50311 Hradec Králové |
předseda představenstva | Vasyl Tsap |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 |
Adresa | Brožíkova 610/3, 50012 Hradec Králové |
předseda představenstva | Vasyl Tsap |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 7.8.2015 |
Adresa | K Lesu 240, 50009 Hradec Králové |
člen představenstva | Bogdan Nastuney |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 7.8.2015 |
Adresa | Brožíkova 610, 50012 Hradec Králové |
člen představenstva | Svitlana Laba |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 7.8.2015 |
Adresa | Pod Zámečkem 1373/14, 50012 Hradec Králové |
člen představenstva | Svitlana Laba |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 24.2.2015 |
Adresa | Pod Zámečkem 1373, 50012 Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 28424964 |
---|---|
Jméno: | INTERBUD CZ DRUŽSTVO v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 23. 7. 2008 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pospíšilova 281/18, Hradec Králové 50003 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 7. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Svitlana Laba |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Tsap |
Člen statutárního orgánu: | Bogdan Nastuney |
IČO: | 28424964 |
---|---|
Firma: | INTERBUD CZ DRUŽSTVO v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 7. 2008 |
Sídlo: | Pospíšilova 281/18, Hradec Králové 50003 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Výroba pilařská a impregnace dřeva |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |