Intekor s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Intekor s.r.o. (28362233) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Zatlance 1908/4, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 2008 Intekor s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Intekor s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Intekor s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 136173 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28362233 | |
Jméno: | Intekor s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.3.2008 |
Zapsána dne: | 10.3.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.3.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Zatlance 1908/4, Praha 5 15000, Česká republika | 4.7.2008 |
---|---|---|
Adresa: | U Kříže 631/20, Praha 5 15800, Česká republika | 3.4.2008 - 4.7.2008 |
Adresa: | U kříže 631/20, Praha 15800, Česká republika | 10.3.2008 - 3.4.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 3.4.2008 |
Realitní činnost | 10.3.2008 - 3.4.2008 |
jednatel | Stanislav Sinner |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 |
Adresa | Eschenweg 54, 29313 Hambuhren |
jednatel | Victor Zinner |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 |
Adresa | 2 - Škol´nyj pereulok 5, 143623 v. Ostaševo, Moskevska obl. |
jednatel | Sergey Rutman |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2008 do 12.12.2012 |
Adresa | , Omsk, Učebnaja 90, Byt 44, 644010 |
jednatel | PhDr. Marina Luptáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2008 do 4.7.2008 |
Adresa | Podolská 607/118, 14700 Praha |
IČO: | 28362233 |
---|---|
Firma: | Intekor s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 3. 2008 |
Sídlo: | Na Zatlance 1908/4, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |