Institut obchodu a vzdělávání, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Institut obchodu a vzdělávání, družstvo (15769429) je Družstvo. Sídlí na adrese Průběžná 2519/46, 37004 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 9. 1991 a je stále aktivní. Institut obchodu a vzdělávání, družstvo má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Institut obchodu a vzdělávání, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Institut obchodu a vzdělávání, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 23. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 58 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15769429 | |
Jméno: | Institut obchodu a vzdělávání, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 23.9.1991 |
Zapsána dne: | 23.9.1991 | |
Družstvo vzniklo podle zákona č. 176/90 Sb. na základě usnesení členské schůze konané dne 16.9.1991, na které byly přijaty stanovy družstva. | 22.12.1992 | |
Družstvo vzniklo podle zákona č. 176/90 Sb. na základě usnesení členské schůze konané dne 16. 9. 1991, na které byly přijaty stanovy družstva. Předseda je statutárním orgánem družstva. Je oprávněn rozhodovat o otázkách, které nejsou vyhrazeny jinému družstevnímu orgánu. V době nepřítomnosti předsedy zastupuje družstvo prokurista s výjimkou oprávnění zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti. Za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti prokurista. | 23.9.1991 - 22.12.1992 | |
Úhrada ztrát: člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva vykázané v ročním výsledku hospodaření, nebude-li ji možné uhradit z rezervních fondů, podle rozhodnutí členské schůze. Členové družstva ručí zásadně do výše základního členského vkladu. Nepostačí-li však k úhradě ztráty družstva, bude uhrazovací povinnost stanovena členskou schůzí částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. Pokud ani takto určený rozsah členského podílu nestačí k úhradě, je každý člen povinen uhradit procentuelní podíl ve výši jak bude stanoven rozhodnutím členské schůze. | 23.9.1991 - 22.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Průběžná 2519/46, České Budějovice 37004, Česká republika | 20.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Průběžná 46, České Budějovice 37004, Česká republika | 12.5.2008 - 20.9.2016 |
Adresa: | ul. Karla IV. 3, České Budějovice 37001, Česká republika | 6.10.1999 - 12.5.2008 |
Adresa: | Vrchlického nábřeží 16, České Budějovice 37001, Česká republika | 15.11.1993 - 6.10.1999 |
Adresa: | Prachatická 3, České Budějovice 37005, Česká republika | 23.9.1991 - 15.11.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 12.5.2008 |
Výchova a mimoškolní vzdělávání | 12.5.2008 |
Zprostředkovatelská činnost | 15.11.1993 |
1. pedagogická činnost | 15.11.1993 - 12.5.2008 |
1/ výuková a vzdělávací činnost včetně přezkušování v oboru obchodu a cestovního ruchu 2/ zprostředkovatelská činnost 3/ ediční činnost | 22.12.1992 - 15.11.1993 |
- výuková a vzdělávací činnost včetně přezkušování - poradenská a kozultační činnost - ediční činnost | 23.9.1991 - 22.12.1992 |
místopředseda | Helena Kostková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 |
Adresa | Lidická tř. 440/80, 37001 České Budějovice |
předseda | Ing. Romana Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 |
Adresa | Průběžná 2519/46, 37004 České Budějovice |
místopředseda | Helena Kostková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.1998 do 20.9.2016 |
Adresa | Lidická 80, České Budějovice |
předseda | Ing. Romana Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.1998 do 20.9.2016 |
Adresa | Průběžná 46, České Budějovice |
předseda družstva | Anna Přibáňová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.1993 do 16.1.1998 |
Adresa | I. Olbrachta 14, České Budějovice |
předseda | Zbyněk Skála |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1991 do 15.11.1993 |
Adresa | Prachatická 3, České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 15769429 |
---|---|
Jméno: | Institut obchodu a vzdělávání, družstvo |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 23. 9. 1991 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 7. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Helena Kostková |
---|
IČO: | 15769429 |
---|---|
Firma: | Institut obchodu a vzdělávání, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 9. 1991 |
Sídlo: | Průběžná 2519/46, České Budějovice 37004 |
---|
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |