INSOZ, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INSOZ, spol. s r.o. v likvidaci (25397931) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Padlých hrdinů 312, 73911 Frýdlant nad Ostravicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 1998 a je stále aktivní. INSOZ, spol. s r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o INSOZ, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INSOZ, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 5. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18401 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25397931 | |
Jméno: | INSOZ, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.5.1998 |
Zapsána dne: | 19.5.1998 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 5. 2024, č.j. 24 Cm 25/2024-7, které nabylo právní moci dne 26. 6. 2024 byl jmenován nový likvidátor společnosti. | 26.7.2024 | |
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 26.04.2022 byla společnost zrušena s likvidací. Společnost vstoupila do likvidace dne 26.04.2022. Likvidátor obchodní společnosti INSOZ, spol. s r.o. v likvidaci tímto vyzývá věřitele společnosti, aby přihlásili své pohledávky nebo jiná práva, které mají za společností INSOZ, spol. s r.o. v likvidaci, a to ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění druhého oznámení na adrese místa pobytu likvidátora společnosti. | 2.5.2022 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2021, č.j. 7 Cm 190/2021-6, které nabylo právní moci dne 3. 1. 2022, bylo zahájeno řízení o zrušení obchodní korporace dle ustanovení § 105a odstavec 3 zákona č. 304/2013 Sb. | 17.1.2022 - 8.3.2022 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.5.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí 73911, Česká republika | 10.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí 73911, Česká republika | 19.5.1998 - 10.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej v režimu živnosti volné | 19.5.1998 |
zprostředkování obchodu, služeb a zakázek | 19.5.1998 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 19.5.1998 |
Jednatel | Dušan Satinský |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2020 |
Adresa | Poštovní 1361, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Jednatel | Zdeněk Dybalík |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2020 do 21.3.2024 |
Adresa | Wolkerova 1137, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Jednatel | Ing. Zdeněk Dybalík |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 11.12.2020 |
Adresa | Wolkerova 1137, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Jednatel | Dušan Satinský |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 11.12.2020 |
Adresa | Poštovní 1361, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Jednatel | Dušan Satinský |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1998 do 10.10.2016 |
Adresa | Poštovní 1361, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Jednatel | Ing. Zdeněk Dybalík |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1998 do 10.10.2016 |
Adresa | Wolkerova 1137, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Jednatel | Jiří Dorazil |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1998 do 28.4.2000 |
Adresa | Okružní 792, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
IČO (identifikační číslo): | 25397931 |
---|---|
Jméno: | INSOZ, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 5. 1998 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí 73911 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Dušan Satinský |
---|
IČO: | 25397931 |
---|---|
Firma: | INSOZ, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdlant nad Ostravicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 5. 1998 |
Sídlo: | Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí 73911 |
---|
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |