INPROKOM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INPROKOM s.r.o. (64576515) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vinohradská 2396/184, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 11. 1995 a je stále aktivní. INPROKOM s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o INPROKOM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INPROKOM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 11. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 41424 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64576515 | |
Jméno: | INPROKOM,s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.11.1995 |
Zapsána dne: | 22.11.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.6.2014 - 24.5.2019 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.11.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vinohradská 2396/184, Praha 13000, Česká republika | 16.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Písecká 1965/1, Praha 3 13000, Česká republika | 22.1.2003 - 16.1.2020 |
Adresa: | Písecká 12, Praha 3 , Česká republika | 22.11.1995 - 22.1.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené" - ob ory: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 29.6.2023 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 20.12.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.12.2010 - 29.6.2023 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 25.10.1999 - 20.12.2010 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 25.10.1999 - 20.12.2010 |
projektová činnost v investiční výstavbě | 22.11.1995 - 25.10.1999 |
provádění inženýrských staveb | 22.11.1995 - 25.10.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb,. | 22.11.1995 - 20.12.2010 |
jednatel | David Mařas |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | Čerchovská 1981/6, 12000 Praha |
jednatel | Bc. Petr Hrazdil |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2019 |
Adresa | Primátorská 1008/47, 18000 Praha |
jednatel | Jakub Minx |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2021 do 15.6.2022 |
Adresa | Masarykova 898, 25263 Roztoky |
Jednatel | Ing. Ivana Hrazdilová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 16.1.2020 |
Adresa | Jeremenkova 1171/102, 14000 Praha |
Jednatel | Ing. Ivana Hrazdilová |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2010 do 23.7.2014 |
Adresa | Jeremenkova 1171/102, 14000 Praha 4 |
jednatel | Bc. Petr Hrazdil |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2010 do 15.11.2012 |
Adresa | Lucemburská 1869/42, 13000 Praha 3 |
Jednatel | Ing. Ivana Hrazdilová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2003 do 20.12.2010 |
Adresa | Čáslavská 1791/1, 13000 Praha 3 |
Jednatel | Pavel Malina |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.1995 do 22.1.2003 |
Adresa | Písecká 12, Praha 3 |
Jednatel | Ing. Ivana Hrazdilová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.1997 do 22.1.2003 |
Adresa | Čáslavská 1, Praha 3 |
jednatel | Karel Hrazdil |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1999 do 22.1.2003 |
Adresa | Čáslavská 1, Praha 3 |
Jednatel | Ing. Roman Pýcha |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.1995 do 28.7.1997 |
Adresa | Libovická 8, Praha 6 |
Jednatel | Viktor Duda |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.1996 do 28.7.1997 |
Adresa | Boučkova 1, Praha 6 |
Jednatel | Ing. Ivana Hrazdilová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.1995 do 20.5.1996 |
Adresa | Čáslavská 1, Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 64576515 |
---|---|
Jméno: | INPROKOM s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 11. 1995 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Vinohradská 2396/184, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 11. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 11. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 5. 5. 1999 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Hrazdil |
---|
IČO: | 64576515 |
---|---|
Firma: | INPROKOM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 11. 1995 |
Sídlo: | Vinohradská 2396/184, Praha 13000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |