INOVA International, spol. s r.o (GmbH. - německy) má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INOVA International, spol. s r.o (GmbH. - německy) (41192401) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zelenky-Hajského 1631/12, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 1991 INOVA International, spol. s r.o (GmbH. - německy) má tři obory činností.
Jako zdroj dat o INOVA International, spol. s r.o (GmbH. - německy) nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INOVA International, spol. s r.o (GmbH. - německy) na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 8. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3788 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41192401 | |
Jméno: | INOVA International, spol. s r.o (GmbH. - německy) | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.8.1991 |
Zapsána dne: | 29.8.1991 | |
Datum uzavření spol. smlouvy: 19.8.1991 | 29.8.1991 |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.8.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zelenky-Hajského 1631/12, Praha 13000, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Zelenky Hajského 12 , Praha 3 - Žižkov 13000, Česká republika | 29.8.1991 - 13.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
-obchodní činnost v tuzemsku i v zahraničí | 29.8.1991 |
-zprostředkovatelská, agenturní a reklamní činnost | 29.8.1991 |
-poradenská a konzultační činnost v oblasti ekonomické a komerční | 29.8.1991 |
-podílnictví na ostatních podnicích podobné či jiné povahy | 29.8.1991 |
-makléřská činnost v oblasti podnikání, nemovitostí a spravování nemovitostí, včetně služeb realitní kanceláře | 29.8.1991 |
-leasing movitých a nemovitých věcí | 29.8.1991 |
-stavební činnost | 29.8.1991 |
Jutta Kemler | |
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Faltenstrasse 69 , 7101 Flein |
Helmut Müllner | |
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Theodor-Heuss-Strasse 56 , 7057 Leutenbach |
Jutta Kemler | |
Ve funkci | od 29.8.1991 do 13.9.2016 |
Adresa | Faltenstrasse 69 , 7101 Flein, SRN |
Helmut Müllner | |
Ve funkci | od 29.8.1991 do 13.9.2016 |
Adresa | Theodor-Heuss-Strasse 56 , 7057 Leutenbach, SRN |
IČO: | 41192401 |
---|---|
Firma: | INOVA International, spol. s r.o (GmbH. - německy) |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 8. 1991 |
Sídlo: | Zelenky-Hajského 1631/12, Praha 13000 |
---|
Developerská činnost |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |