Ining plus s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ining plus s.r.o. (28397002) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kpt. Stránského 958/41, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 2008 a je stále aktivní. Ining plus s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Ining plus s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ining plus s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 5. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 138609 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28397002 | |
Jméno: | Ining plus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.5.2008 |
Zapsána dne: | 14.5.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 14.5.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | kpt. Stránského 958, Praha 9 19800, Česká republika | 14.5.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 22.5.2008 |
jednatel | Oleg Krikunov |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2008 |
Adresa | ul. B. Galuškina 17-248, Moskva |
IČO (identifikační číslo): | 28397002 |
---|---|
Jméno: | Ining plus s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 5. 2008 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kpt. Stránského 958/41, Praha 19800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Oleg Krikunov |
---|
IČO: | 28397002 |
---|---|
Firma: | Ining plus s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 5. 2008 |
Sídlo: | Kpt. Stránského 958/41, Praha 19800 |
---|
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |