Ingres group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ingres group s.r.o. (27796060) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 181, 78901 Lesnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 3. 2007 a je stále aktivní. Ingres group s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Ingres group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ingres group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 29929 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27796060 | |
Jméno: | Ingres group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.3.2007 |
Zapsána dne: | 30.3.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 181, Lesnice 78901, Česká republika | 29.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Olomoucká 10/2266, Zábřeh 78901, Česká republika | 30.3.2007 - 29.6.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.4.2011 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 30.3.2007 |
velkoobchod | 30.3.2007 - 29.4.2011 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 30.3.2007 - 29.4.2011 |
jednatel | Loai Masarwa |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | 179, 78901 Lesnice |
jednatel | Loai Masarwa |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2008 do 9.11.2015 |
Adresa | 179, 78901 Lesnice |
jednatel | Petr Rýznar |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2007 do 3.2.2012 |
Adresa | Svobodov 12, 78901 Zábřeh |
IČO (identifikační číslo): | 27796060 |
---|---|
Jméno: | Ingres group s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 3. 2007 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 181, Lesnice 78901 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Loai Masarwa |
---|
IČO: | 27796060 |
---|---|
Firma: | Ingres group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Lesnice |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 3. 2007 |
Sídlo: | 181, Lesnice 78901 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba oděvů |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Příprava staveniště |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Činnosti reklamních agentur |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Informační a komunikační činnosti |