Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S, s.r.o. (16628551) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Studia 2731/34, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 1991 a je stále aktivní. Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 31. 5. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 731 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 16628551 | |
Jméno: | Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.5.1991 |
Zapsána dne: | 31.5.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.7.2014 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 3. května 1991. | 31.5.1991 - 28.1.1994 | |
Zastupování společnosti: Společnost jako jednatel je oprávněn zastupovat každý ze společníků jednotlivě s účinky pro celou společnost. | 31.5.1991 - 28.1.1994 | |
Kmenové jmění společnosti : 121.250,-Kčs | 31.5.1991 - 28.1.1994 | |
Výše vkladu každého zakládajícího člena společnosti : Zdeněk Kotásek ....20.000,-Kčs, Ing.M.Matěj,R.Zemanová,R. Souček ......33.750,-Kčs. | 31.5.1991 - 28.1.1994 |
Základní kapitál | 143 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Studia 2731/34, Ostrava 70030, Česká republika | 3.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 426, Morávka 73904, Česká republika | 5.9.2008 - 19.3.2010 |
Adresa: | 426, Morávka , Česká republika | 28.1.1994 - 5.9.2008 |
Adresa: | , Morávka , Česká republika | 31.5.1991 - 28.1.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů Výroba a zpracování skla Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Sklenářské práce, rámování a paspartování Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Poskytování technických služeb | 26.6.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.7.2014 - 26.6.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.4.2010 - 3.7.2014 |
- faremní chov a prodej jelenů se zaměřením na paroží v lýčí a další produkty. | 31.5.1991 - 13.4.2010 |
Jednatel | Ing. Vladimír Chaloupecký |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 |
Adresa | Na Výspě 649/14, 70030 Ostrava |
Jednatel | Ing. Vladimír Chaloupecký |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2014 do 1.6.2016 |
Adresa | Jubilejní 492/68, 70030 Ostrava |
jednatel | Ing. Vladimír Chaloupecký |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2010 do 3.7.2014 |
Adresa | Cholevova 1463/33, 70030 Ostrava |
jednatel | Zdeněk Kotásek |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.1994 do 19.3.2010 |
Adresa | 426, Morávka |
jednatel | Radek Souček |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.1994 do 19.3.2010 |
Adresa | Rýparova 41 , Ostrava-Zábřeh |
jednatel | Radmila Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.1994 do 19.3.2010 |
Adresa | 17, Morávka |
jednatel | Ing. Miloš Matěj |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.1994 do 30.7.2008 |
Adresa | 456, Krmelín |
4. společník | Radek Souček ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.1991 do 28.1.1994 |
Adresa | Rýparova 41 , Ostrava - Zábřeh |
l. společník | Zdeněk Kotásek ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.1991 do 28.1.1994 |
Adresa | 426, Morávka |
3. společník | Radmila Zemanová vdaná |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.1991 do 28.1.1994 |
Adresa | 17, Morávka |
2. společník | Ing. Miloš Matěj, Ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.1991 do 28.1.1994 |
Adresa | 456, Krmelín |
IČO (identifikační číslo): | 16628551 |
---|---|
Jméno: | Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 5. 1991 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Studia 2731/34, Ostrava 70030 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Chaloupecký |
---|
IČO: | 16628551 |
---|---|
Firma: | Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 5. 1991 |
Sídlo: | U Studia 2731/34, Ostrava 70030 |
---|
Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Výroba buničiny, papíru a lepenky |
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Sklenářské práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |