Ing. Tomáš Řehořek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ing. Tomáš Řehořek (67997317) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1998. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Ing. Tomáš Řehořek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ing. Tomáš Řehořek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 67997317 |
---|---|
Jméno: | Ing. Tomáš Řehořek |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 17. 8. 1998 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Vodičkova 791/39, Praha 11000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 25. 4. 2014 |
Přerušeno od | 9. 11. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2001 |
Přerušeno od | 9. 11. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Přerušeno od | 9. 11. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 15. 5. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Řehořek |
---|
IČO: | 67997317 |
---|---|
Firma: | Ing. Tomáš Řehořek |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 17. 8. 1998 |
Sídlo: | Vodičkova 791/39, Praha 11000 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |