Ing. Tomáš Bravený má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ing. Tomáš Bravený (10538569) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese 28, 59301 Prosetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 7. 1990 Ing. Tomáš Bravený má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Ing. Tomáš Bravený nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ing. Tomáš Bravený na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 7. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 245 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10538569 | |
Jméno: | Tomáš Bravený | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 18.7.1990 |
Zapsána dne: | 18.7.1990 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ulrychova 1040/54, Brno 62400, Česká republika | 14.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jindřichova 2077/11, Brno 61600, Česká republika | 17.3.2016 - 14.11.2016 |
Adresa: | Jindřichova 11, Brno 61600, Česká republika | 18.3.1996 - 18.7.2001 |
Adresa: | Veslařská 134, Brno 63700, Česká republika | 18.7.1990 - 18.3.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování cestovní agentury | 18.7.2001 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.3.1996 |
zajišťování a zprostředkování výroby spotřebního zboží a jeho prodej v maloobchodě,trading,leasing, programá- torské práce,zpracování dat,činnost reklamní,agentážní, konzultace v oboru podnikání | 27.2.1991 - 18.3.1996 |
technické poradenství,servis,inženýring,marketing | 18.7.1990 - 18.3.1996 |
IČO: | 10538569 |
---|---|
Firma: | Ing. Tomáš Bravený |
Právní forma: | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Prosetín |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 4. 6. 1990 |
Sídlo: | 28, Prosetín 59301 |
---|
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Činnosti cestovních kanceláří |