Ing. Petr Vorel má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ing. Petr Vorel (12828343) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese 33, 36272 Šemnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 1990 Ing. Petr Vorel má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Ing. Petr Vorel nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ing. Petr Vorel na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 30. 10. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 270 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 12828343 | |
Jméno: | ing. Petr Vorel - PEVOSTAV | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 30.10.1990 |
Zapsána dne: | 30.10.1990 | |
Podnikatel: ing. Petr Vorel, r.č. 520814/099, bytem Šemnice 33, 362 72 Kyselka | 30.10.1990 - 14.3.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Šemnice 33, 362 72 Kyselka , Česká republika | 30.10.1990 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
projektová činnost v investiční výstavbě | 28.7.1993 |
provádění bytových a občanských staveb | 28.7.1993 |
provádění průmyslových staveb | 28.7.1993 |
provádění inženýrských staveb | 28.7.1993 |
inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví | 28.7.1993 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné | 28.7.1993 |
organizování a zprostředkování stavební činnosti | 30.10.1990 - 28.7.1993 |
projektování, inženýrská, zprostředkovatelská činnost | 30.10.1990 - 28.7.1993 |
provádění stavebních prací HSP a VSP | 30.10.1990 - 28.7.1993 |
obchodní činnost - nepotravinářská - marketing | 30.10.1990 - 28.7.1993 |
IČO: | 12828343 |
---|---|
Firma: | Ing. Petr Vorel |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Šemnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 22. 10. 1990 |
Sídlo: | 33, Šemnice 36272 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |