Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. (63323524) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Gudrichova 2688/31, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 3. 1995 a je stále aktivní. Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 3. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13310 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63323524 | |
Jméno: | Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.3.1995 |
Zapsána dne: | 30.3.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.7.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.3.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gudrichova 2688/31, Opava 74601, Česká republika | 1.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Gudrichova 2688/31, Opava 74601, Česká republika | 13.12.2011 - 1.7.2014 |
Adresa: | Gudrichova 2688/31, Opava 74601, Česká republika | 30.3.1995 - 13.12.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Truhlářství, podlahářství | 1.7.2014 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1.7.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2014 |
truhlářství, podlahářství | 31.10.2011 - 1.7.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 31.10.2011 - 1.7.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.10.2011 - 1.7.2014 |
provádění dopravních staveb | 30.3.1995 - 31.10.2011 |
truhlářství | 30.3.1995 - 31.10.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.3.1995 - 31.10.2011 |
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) | 30.3.1995 - 31.10.2011 |
provádění průmyslových staveb | 30.3.1995 - 31.10.2011 |
provádění bytových a občanských staveb | 30.3.1995 - 31.10.2011 |
Jednatel | Ing. Jiří Štencel |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2024 |
Adresa | Gudrichova 539/57, 74706 Opava |
jednatel | Ing. Jaromír Pekárek |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2014 do 15.8.2024 |
Adresa | Gudrichova 2688/31, 74601 Opava |
jednatel | Ing. Jaromír Pekárek |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2011 do 1.7.2014 |
Adresa | Gudrichova 2688/31, 74601 Opava |
jednatel | Ing. Jaromír Pekárek |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1995 do 13.12.2011 |
Adresa | Gudrichova 2688/31, 74601 Opava |
IČO (identifikační číslo): | 63323524 |
---|---|
Jméno: | Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 3. 1995 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Gudrichova 2688/31, Opava 74601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 28. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 28. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 28. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 28. 4. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Štencel |
---|
IČO: | 63323524 |
---|---|
Firma: | Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 3. 1995 |
Sídlo: | Gudrichova 2688/31, Opava 74601 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |