Ing. Josef Tolar má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ing. Josef Tolar (10340432) je Zemědělský podnikatel - fyzická osoba. Má celkem pět oborů činností. Živnost provozuje od roku 1992. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Ing. Josef Tolar nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ing. Josef Tolar na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 10340432 |
---|---|
Jméno: | Ing. Josef Tolar |
Právní forma podnikání: | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 30. 9. 1992 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 13, Švihov 34012 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 12. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Tolar |
---|
IČO: | 10340432 |
---|---|
Firma: | Ing. Josef Tolar |
Právní forma: | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Švihov |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 30. 9. 1992 |
Sídlo: | 13, Švihov 34012 |
---|
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví |
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |