Ing. Jindřiška Svobodová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ing. Jindřiška Svobodová (12749486) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1990. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Ing. Jindřiška Svobodová nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ing. Jindřiška Svobodová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 12749486 |
---|---|
Jméno: | Ing. Jindřiška Svobodová |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 10. 12. 1990 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Nadějovská 1181, Praha 19016 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1992 |
Přerušeno od | 30. 9. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 18. 11. 1992 |
Přerušeno od | 30. 9. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 23. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 10. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 19. 7. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jindřiška Svobodová |
---|
IČO: | 12749486 |
---|---|
Firma: | Ing. Jindřiška Svobodová |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 21 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 10. 12. 1990 |
Sídlo: | Nadějovská 1181, Praha 19016 |
---|
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |